Sektion (alle) | |||||||
Navne | Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Direktion | ||||
Første regnskabsperiode | Regnskabs år | Revisor | Stiftere | ||||
Virksomhedsform | Formål | Tegningsregel | Vedtægter | ||||
Kapital | Kapitalvaluta |
Den 1999-01-28 fjernes Navne: MOOSE NR. 104 ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-01-21 tilføjes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-01-21 fjernes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-01-20 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-01-21 fjernes Beliggenhedsadresse: Krengerupvej 5, 5620 Glamsbjerg (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-01-21 fjernes Direktion: Ronald Sørensen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-01-21 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 1993-03-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-01-21 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1993-03-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-01-21 fjernes Regnskabs år: --03-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-01-21 fjernes Regnskabs år: --04-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-01-21 fjernes Revisor: 1.8. 1997 LUNDERSKOV A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-01-21 fjernes Stiftere: AFVIKLINGSSELSKABET INDUSTRIVEJ 8 A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-01-21 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-06-13 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-06-12 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-12-22 tilføjes Navne: MOOSE NR. 104 ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-12-21 fjernes Navne: 1763 ApS AARUP (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-12-21 fjernes Direktion: Steen Erik Rasmussen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-12-21 fjernes Revisor: RØNNELYGÅRD A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-12-01 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive leasingvirksomhed samt dermed beslægtet virksomhed (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-12-01 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør alene (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-12-01 tilføjes Vedtægter: 1994-12-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-04-15 tilføjes Kapital (Kapital): 200.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-04-15 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-03-30 tilføjes Beliggenhedsadresse: Krengerupvej 5, 5620 Glamsbjerg (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-03-30 tilføjes Direktion: Steen Erik Rasmussen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-03-30 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1993-03-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-03-30 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1993-03-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-03-30 tilføjes Navne: 1763 ApS AARUP (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-03-30 tilføjes Regnskabs år: --03-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-03-30 tilføjes Regnskabs år: --04-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-03-30 tilføjes Revisor: RØNNELYGÅRD A/S, 1.8. 1997 LUNDERSKOV A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-03-30 tilføjes Stiftere: AFVIKLINGSSELSKABET INDUSTRIVEJ 8 A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-03-30 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-03-30 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)