Sektion (alle) | |||||||
Ejerskaber | xbrl | Revisor | Legale ejere | ||||
Direktion | Bestyrelse | Kvartalsbeskæftigelse | Månedsbeskæftigelse | ||||
Årsbeskæftigelse | Beliggenhedsadresse | Navne | Vedtægter | ||||
Reelle ejere | Hovedbranche | Kapital | Kapitalvaluta | ||||
Formål | Tegningsregel | Første regnskabsperiode | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2015-04-01 sletter virksomheden Ejerskaber: THYBORØN SHIPYARD A/S. (offentliggjort 2018-10-04)
Den 2023-11-14 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2023-09-01 tilføjes Revisor: Beierholm Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2023-09-11)
Den 2023-08-31 fjernes Revisor: RL af 1/7 2020 P/S (offentliggjort 2023-09-11)
Den 2022-10-28 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-10-14 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-12-22 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2020-07-01 tilføjes Revisor: RL af 1/7 2020 P/S (offentliggjort 2023-09-11)
Den 2020-07-01 fjernes Revisor: RL Registreret Revisionsaktieselskab (offentliggjort 2020-09-30)
Den 2020-02-28 tilføjes Legale ejere: Kynde og Toft A/S (offentliggjort 2020-09-01)
Den 2020-02-28 fjernes Legale ejere: Niels Olaf Vinther Jensen (offentliggjort 2020-09-01)
Den 2019-10-15 tilføjes Direktion: Niels Olaf Vinther Jensen (direktør) (offentliggjort 2019-10-24)
Den 2019-10-15 fjernes Direktion: Jens Kristen Eriksen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2019-10-15 fjernes Bestyrelse: Jens Kristen Eriksen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2019-10-24)
Den 2019-10-01 tilføjes Legale ejere: Niels Olaf Vinther Jensen (offentliggjort 2020-09-01)
Den 2019-10-01 fjernes Legale ejere: KYNDE OG TOFT (offentliggjort 2020-02-28)
Den 2019-10-16 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2020-01-02)
Den 2019-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-11-26)
Den 2019-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-10-30)
Den 2019-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-09-27)
Den 2019-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-09-27)
Den 2019-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-08-26)
Den 2019-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-07-22)
Den 2019-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2019-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-06-25)
Den 2019-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-05-28)
Den 2019-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-04-26)
Den 2019-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-03-23)
Den 2018-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-06-25)
Den 2018-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-02-21)
Den 2018-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-10-18)
Den 2018-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-01-22)
Den 2018-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-12-21)
Den 2018-10-16 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-12-15)
Den 2018-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-11-30)
Den 2018-09-01 tilføjes Revisor: RL Registreret Revisionsaktieselskab (offentliggjort 2020-09-30)
Den 2018-09-01 fjernes Revisor: MC REVISION A/S (offentliggjort 2018-10-07)
Den 2018-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-10-24)
Den 2018-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-09-29)
Den 2018-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-09-14)
Den 2018-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-08-30)
Den 2018-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-07-23)
Den 2018-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-06-28)
Den 2018-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-06-19)
Den 2018-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-05-22)
Den 2018-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-05-03)
Den 2018-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-03-28)
Den 2017-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-03-15)
Den 2017-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-03-01)
Den 2017-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-10-19)
Den 2017-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-01-24)
Den 2017-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-12-22)
Den 2017-10-02 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-12-25)
Den 2017-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-11-27)
Den 2017-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-10-23)
Den 2017-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-09-26)
Den 2017-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-09-20)
Den 2017-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-09-21)
Den 2017-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-07-21)
Den 2017-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-06-27)
Den 2017-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-06-16)
Den 2017-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-05-30)
Den 2017-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-05-02)
Den 2017-02-21 tilføjes Beliggenhedsadresse: Dokken 5, 7680 Thyborøn (offentliggjort 2017-02-21)
Den 2017-02-20 fjernes Beliggenhedsadresse: Værftsvej 1, 7680 Thyborøn (offentliggjort 2017-02-21)
Den 2017-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-03-30)
Den 2016-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-03-28)
Den 2016-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-03-01)
Den 2016-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-12-23)
Den 2016-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-01-24)
Den 2016-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-23)
Den 2016-10-12 tilføjes Bestyrelse: Jens Kristen Eriksen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2019-10-24)
Den 2016-10-12 fjernes Bestyrelse: Kenneth Smed (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2016-10-11 fjernes Bestyrelse: Jens Kristen Eriksen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2016-10-12 tilføjes Navne: THYBORØN SHIPYARD A/S (offentliggjort 2017-02-07)
Den 2016-10-11 fjernes Navne: THYBORØN OPHALERBEDDING - 1993. A/S (offentliggjort 2017-02-07)
Den 2016-10-12 tilføjes Vedtægter: 2016-10-12 (offentliggjort 2017-02-07)
Den 2016-10-13 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2016-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-20)
Den 2016-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-11-25)
Den 2016-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-10-31)
Den 2016-08-24 tilføjes Legale ejere: Thyborøn Skibs- og Motor A/S (offentliggjort 2018-10-09)
Den 2016-08-24 fjernes Legale ejere: TMS Invest A/S (offentliggjort 2018-10-09)
Den 2016-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-10-01)
Den 2016-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-20)
Den 2016-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-08-25)
Den 2016-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-07-28)
Den 2016-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-06-28)
Den 2016-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-06-25)
Den 2016-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-06-03)
Den 2016-02-29 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-05-09)
Den 2016-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-03-23)
Den 2015-05-01 fjernes Legale ejere: THYBORØN SHIPYARD A/S (offentliggjort 2018-10-04)
Den 2015-04-01 tilføjes Legale ejere: THYBORØN SHIPYARD A/S (offentliggjort 2018-10-04)
Den 2011-08-03 tilføjes Bestyrelse: Jens Kristen Eriksen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2011-08-03 fjernes Bestyrelse: Poul Rahbek Christensen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2011-08-03 tilføjes Direktion: Jens Kristen Eriksen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2011-08-03 fjernes Direktion: Poul Rahbek Christensen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2010-11-17 tilføjes Legale ejere: TMS Invest A/S, KYNDE OG TOFT (offentliggjort 2018-10-09)
Den 2010-11-17 tilføjes Reelle ejere: Niels Olaf Vinther Jensen (offentliggjort 2017-12-01)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Reparation og vedligeholdelse af skibe og både (offentliggjort 2007-12-21)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Bygning og reparation af skibe (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-10-09 fjernes Bestyrelse: Viggo Skjøtt Toft (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2007-01-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Værftsvej 1, 7680 Thyborøn (offentliggjort 2017-02-21)
Den 2006-12-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Værftsvej 1, 7680 Thyborøn (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1998-04-26 fjernes Bestyrelse: Ole Christian Jensen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1993-11-16 tilføjes Navne: THYBORØN OPHALERBEDDING - 1993. A/S (offentliggjort 2017-02-07)
Den 1993-11-15 fjernes Navne: A/S PSE NR. 4765 (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1993-11-15 tilføjes Kapital (Kapital): 800.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-11-15 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-11-15 fjernes Bestyrelse: Ulf Svejgaard Poulsen (formand) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1993-11-15 fjernes Direktion: Per Emil Hasselbalch Stakemann (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1993-11-15 fjernes Revisor: Erik Tronborg Andersen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-11-03 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive beddingsdrift tillige med anden efter bestyrelsens skøn hermed forenelig virkomhed. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-11-03 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af den samlede bestyrelse eller af en direktør i forening med et bestyrelsesmedlem. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-11-03 tilføjes Vedtægter: 1993-11-03 (offentliggjort 2017-02-07)
Den 1993-10-28 tilføjes Bestyrelse: Søren Broe Langer (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1993-10-28 fjernes Bestyrelse: Niels Bro (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1993-04-07 tilføjes Kapital (Kapital): 500.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-04-07 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-03-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Værftsvej 1, 7680 Thyborøn (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1993-03-01 tilføjes Bestyrelse: Niels Bro (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1993-03-01 tilføjes Direktion: Per Emil Hasselbalch Stakemann (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1993-03-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1994-04-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-03-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1993-03-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-03-01 tilføjes Hovedbranche: Bygning og reparation af skibe (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1993-03-01 tilføjes Navne: A/S PSE NR. 4765 (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1993-03-01 tilføjes Regnskabs år: --04-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-03-01 tilføjes Regnskabs år: --05-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-03-01 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-03-11)
Den 1993-03-01 tilføjes Revisor: Erik Tronborg Andersen, MC REVISION A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-03-01 tilføjes Stiftere: VX 10.312 ApS, MEDIMEX ApS, ApS KBIL 9 NR. 1008 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-03-01 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1993-03-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)