Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Per Skov Rasmussen | 01.03.1993 | 01.02.1995 | direktion |
Ole Langkjær Kvist | 01.03.1993 | 03.11.1994 | direktion |
Jens Kurt Sørensen | 01.03.1993 | 03.11.1994 | direktion |
Peder Hvejsel | 01.03.1993 | 03.11.1994 | direktion |
Ulf Svejgaard Poulsen | 01.03.1993 | 02.12.1993 | direktion |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Per Skov Rasmussen | 01.03.1993 | 01.02.1995 | bestyrelse |
Knud Kjær | 01.03.1993 | 01.02.1995 | bestyrelse |
Niels Breining | 01.03.1993 | 01.02.1995 | formand |
Franck Wagnersen | 01.03.1993 | 03.11.1994 | bestyrelse |
Ole Langkjær Kvist | 01.03.1993 | 03.11.1994 | bestyrelse |
Mads Henrik Højer Lund | 01.03.1993 | 03.11.1994 | bestyrelse |
Jens Kurt Sørensen | 01.03.1993 | 03.11.1994 | bestyrelse |
Peder Hvejsel | 01.03.1993 | 03.11.1994 | bestyrelse |
Per Emil Hasselbalch Stakemann | 01.03.1993 | 02.12.1993 | bestyrelse |