Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Navne | Regnskabs år | Revisor | Stiftere | ||||
Virksomhedsform | Bestyrelse | Direktion | Årsbeskæftigelse | ||||
Formål | Tegningsregel | Vedtægter | Kvartalsbeskæftigelse | ||||
Kapital | Kapitalvaluta |
Den 2005-05-24 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-05-24 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-05-23 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-05-24 fjernes Beliggenhedsadresse: Kattegatvej 5, 7000 Fredericia (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-05-24 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 1993-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-05-24 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1993-03-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-05-24 fjernes Hovedbranche: VVS-installatører og blikkenslagerforretninger (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-05-24 fjernes Navne: BJØRN H. JENSEN CONSULT ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-05-24 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-05-24 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-05-24 fjernes Revisor: BHS REVISION V/BJARNE HØI SØRENSEN (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-05-24 fjernes Stiftere: VX 20.181 ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-05-24 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2004-12-31 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-12-30 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-12-31 fjernes Bestyrelse: Helle Brith Lindsay (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-12-31 fjernes Direktion: Bjørn Henning Jensen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-05-30 tilføjes Bestyrelse: Helle Brith Lindsay (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-05-30 fjernes Bestyrelse: Ulla Margrethe Jensen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2004-06-25)
Den 2002-03-27 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive service, konsulentvirksomhed, handel og produktion eller anden beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-03-27 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af likvidator alene. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-03-27 tilføjes Vedtægter: 2002-03-27 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2002-05-24)
Den 2000-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-03-02 tilføjes Beliggenhedsadresse: Kattegatvej 5, 7000 Fredericia (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2000-03-01 fjernes Beliggenhedsadresse: Smedevænget 1, 7000 Fredericia (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2000-02-03 tilføjes Navne: BJØRN H. JENSEN CONSULT ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2000-02-02 fjernes Navne: BLIKKENSLAGERFIRMAET BJØRN H. JENSEN & CO. ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1999-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2000-07-18)
Den 1999-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2001-07-24)
Den 1999-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2000-06-28)
Den 1999-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2000-04-01)
Den 1999-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 1999-10-16)
Den 1998-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2000-06-29)
Den 1998-08-24 tilføjes Revisor: BHS REVISION V/BJARNE HØI SØRENSEN (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-06-04 fjernes Revisor: PricewaterhouseCoopers, Statsautoriseret Revisionsinteressentskab (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-03-21 tilføjes Direktion: Bjørn Henning Jensen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-03-21 fjernes Direktion: Jørgen Gliese (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-03-16 fjernes Bestyrelse: Jette Graae (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 1999-10-17)
Den 1993-09-28 tilføjes Navne: BLIKKENSLAGERFIRMAET BJØRN H. JENSEN & CO. ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1993-09-27 fjernes Navne: ApS KBIL 38 NR. 1837 (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1993-09-27 fjernes Bestyrelse: Per Emil Hasselbalch Stakemann (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-09-27 fjernes Direktion: Ulf Svejgaard Poulsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-09-27 fjernes Revisor: Erik Tronborg Andersen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-04-07 tilføjes Kapital (Kapital): 200.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-04-07 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-03-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Smedevænget 1, 7000 Fredericia (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1993-03-01 tilføjes Bestyrelse: Per Emil Hasselbalch Stakemann (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-03-01 tilføjes Direktion: Ulf Svejgaard Poulsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-03-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1993-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-03-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1993-03-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-03-01 tilføjes Hovedbranche: VVS-installatører og blikkenslagerforretninger (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1993-03-01 tilføjes Navne: ApS KBIL 38 NR. 1837 (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1993-03-01 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-03-01 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-03-01 tilføjes Revisor: Erik Tronborg Andersen, PricewaterhouseCoopers, Statsautoriseret Revisionsinteressentskab (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-03-01 tilføjes Stiftere: VX 20.181 ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-03-01 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1993-03-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)