Direktion | Dato | Rolle |
---|---|---|
Lars Johan Rikard Blomstrand | 23.10.2017 | direktør |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Hans Lavrids Knudsen | 01.03.1993 | 23.10.2017 | adm. dir |
Ulf Svejgaard Poulsen | 01.03.1993 | 14.09.1993 | direktør |
Bestyrelse | Dato | Rolle |
---|---|---|
Sean Stephen Sullivan | 01.06.2023 | bestyrelsesmedlem |
Lars Peter Rudbert | 09.09.2020 | bestyrelsesmedlem |
Lars Johan Rikard Blomstrand | 21.08.2013 | bestyrelsesmedlem |
George Eugene Sine Jr | 21.08.2013 | formand |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Thomas David Pacheco | 21.03.2019 | 01.06.2023 | bestyrelsesmedlem |
Joakim Erik Gustaf Skyllermark | 21.08.2013 | 09.09.2020 | bestyrelsesmedlem |
Jon An Park | 24.10.2012 | 30.09.2015 | bestyrelsesmedlem |
Jeremy William George Tomlinson | 24.10.2012 | 21.08.2013 | formand |
William Christopher Burke | 02.05.2005 | 21.03.2019 | bestyrelsesmedlem |
Hans Lavrids Knudsen | 01.03.1993 | 23.10.2017 | bestyrelsesmedlem |
Gary Duane Miller | 01.03.1993 | 24.10.2012 | formand |
Graham John de Normanville Guy | 01.03.1993 | 02.05.2005 | bestyrelsesmedlem |
Per Emil Hasselbalch Stakemann | 01.03.1993 | 14.09.1993 | bestyrelsesmedlem |