Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Ejerskaber | Direktion | Reelle ejere | ||||
Formål | Tegningsregel | Vedtægter | Bestyrelse | ||||
Revisor | Hovedbranche | Beliggenhedsadresse | Kontaktoplysninger | ||||
Kvartalsbeskæftigelse | Årsbeskæftigelse | Navne | Legale ejere | ||||
Kapital | Kapitalvaluta | Første regnskabsperiode | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-09-26 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-11-15 offentliggøres Regnskab 2022
Den 1993-06-24 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: JENKA DANMARK ApS. (offentliggjort 2015-06-26)
Den 2023-02-16 tilføjes Direktion: Tatjana Mihailovna Jensen (direktør) (offentliggjort 2023-03-15)
Den 2022-12-09 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-11-18 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-11-26 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-11-28 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-10-10 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-10-02 tilføjes Reelle ejere: Kaj Helmer Jensen (offentliggjort 2017-10-02)
Den 2017-10-16 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-10-14 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2014-12-05 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive handel og industri samt investering i tilsvarende erhvervsvirksomheder (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-12-05 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-12-05 tilføjes Vedtægter: 2014-12-05 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-12-05 fjernes Bestyrelse: Tatjana Mihailovna Jensen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2014-12-05 fjernes Revisor: REVIØST REGISTRERET REVISIONSANPARTSSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-03-14 tilføjes Revisor: REVIØST REGISTRERET REVISIONSANPARTSSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-03-14 fjernes Revisor: BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-02-01 tilføjes Revisor: BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-02-01 fjernes Revisor: P&H P/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Oversættelse og tolkning (offentliggjort 2007-12-27)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Tolkning og oversættelse (offentliggjort 2003-01-31)
Den 2006-08-08 tilføjes Revisor: P&H P/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-08-08 fjernes Revisor: P&H P/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-03-30 tilføjes Beliggenhedsadresse: Sæbyvej 84, 9900 Frederikshavn (offentliggjort 2006-05-05)
Den 2006-03-29 fjernes Beliggenhedsadresse: Møllehus Alle 26, 9900 Frederikshavn (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-03-24 tilføjes Kontaktoplysninger: jenkadanmark@tdcadsl.dk (offentliggjort 2006-03-30)
Den 2003-01-01 tilføjes Hovedbranche: Tolkning og oversættelse (offentliggjort 2003-01-31)
Den 2002-12-31 fjernes Hovedbranche: Tolkning og oversættelse (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2001-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2002-05-24)
Den 2001-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2003-05-12)
Den 2001-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2002-04-22)
Den 2001-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2002-02-01)
Den 2001-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2001-10-12)
Den 2000-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2002-05-24)
Den 2000-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 1999-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2000-07-18)
Den 1999-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2001-07-24)
Den 1999-12-22 fjernes Bestyrelse: Jan Michlenborg (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1999-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2000-06-28)
Den 1999-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2000-04-01)
Den 1999-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 1999-10-16)
Den 1998-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2000-06-29)
Den 1996-05-07 tilføjes Revisor: P&H P/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-05-07 fjernes Revisor: Jysk Revision Statsautoriserede Revisorer I/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-03-10 fjernes Bestyrelse: Aage Pedersen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1993-07-13 tilføjes Navne: KAJ JENSEN FREDERIKSHAVN ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1993-07-12 fjernes Navne: ApS KBIL 38 NR. 1822 (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1993-07-12 fjernes Bestyrelse: Per Emil Hasselbalch Stakemann (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1993-07-12 fjernes Direktion: Ulf Svejgaard Poulsen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1993-07-12 fjernes Revisor: Erik Tronborg Andersen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-06-24 tilføjes Legale ejere: Kaj Helmer Jensen (offentliggjort 2015-06-26)
Den 1993-04-07 tilføjes Kapital (Kapital): 200.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-04-07 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-03-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Møllehus Alle 26, 9900 Frederikshavn (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1993-03-01 tilføjes Bestyrelse: Per Emil Hasselbalch Stakemann (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1993-03-01 tilføjes Direktion: Ulf Svejgaard Poulsen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1993-03-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1994-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-03-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1993-03-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-03-01 tilføjes Hovedbranche: Tolkning og oversættelse (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1993-03-01 tilføjes Navne: ApS KBIL 38 NR. 1822 (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1993-03-01 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-03-01 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-03-01 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-03-01 tilføjes Revisor: Erik Tronborg Andersen, Jysk Revision Statsautoriserede Revisorer I/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-03-01 tilføjes Stiftere: VX 20.181 ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-03-01 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1993-03-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)