Sektion (alle) | |||||||
Ejerskaber | Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | ||||
Hjemmeside | Hovedbranche | Kontaktoplysninger | Legale ejere | ||||
Navne | Omlægningsperiode slut | Omlægningsperiode start | Reelle ejere | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | ||||
RegnskabOgBoafslutning | Direktion | Revisor | Dekret | ||||
Kvartalsbeskæftigelse | Månedsbeskæftigelse | xbrl | Årsbeskæftigelse | ||||
Formål | Tegningsregel | Vedtægter | Bestyrelse | ||||
Kapital | Kapitalvaluta |
Den 1993-12-31 sletter virksomheden Ejerskaber: MARSLEV BUSINESS SERVICE I/S. (offentliggjort 1999-10-16)
Den 2020-12-17 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2021-02-10)
Den 2020-12-17 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2021-02-10)
Den 2020-12-16 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2021-02-10)
Den 2020-12-17 fjernes Beliggenhedsadresse: Lindevangen 11, 6715 Esbjerg N (offentliggjort 2021-02-10)
Den 2020-12-17 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 1994-06-30 (offentliggjort 2021-02-10)
Den 2020-12-17 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1993-04-01 (offentliggjort 2021-02-10)
Den 2020-12-17 fjernes Hjemmeside: www.sigmaseafood.dk (offentliggjort 2021-02-10)
Den 2020-12-17 fjernes Hovedbranche: Engroshandel med fisk og fiskeprodukter (offentliggjort 2021-02-10)
Den 2020-12-17 fjernes Kontaktoplysninger: jl@sigmaseafood.dk (offentliggjort 2021-02-10)
Den 2020-12-17 fjernes Legale ejere: JAN LUND HOLDING ApS (offentliggjort 2021-02-10)
Den 2020-12-17 fjernes Navne: SIGMA SEAFOOD ApS (offentliggjort 2021-02-10)
Den 2020-12-17 fjernes Omlægningsperiode slut: 2013-12-31 (offentliggjort 2021-02-10)
Den 2020-12-17 fjernes Omlægningsperiode start: 2013-07-01 (offentliggjort 2021-02-10)
Den 2020-12-17 fjernes Reelle ejere: Jan Lund Øhlenschlæger (offentliggjort 2021-02-10)
Den 2020-12-17 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2021-02-10)
Den 2020-12-17 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2021-02-10)
Den 2020-12-17 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2021-02-10)
Den 2020-12-17 fjernes Stiftere: Bente Christensen, Benny Nielsen (offentliggjort 2021-02-10)
Den 2020-12-17 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2021-02-10)
Den 2020-11-17 Statstidende RegnskabOgBoafslutning
Den 2020-06-23 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2021-02-10)
Den 2020-06-22 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2020-06-26)
Den 2020-06-23 fjernes Direktion: Jan Lund Øhlenschlæger (direktion) (offentliggjort 2020-06-26)
Den 2020-06-23 fjernes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2020-06-26)
Den 2020-06-25 Statstidende Dekret
Den 2020-01-29 tilføjes Beliggenhedsadresse: Lindevangen 11, 6715 Esbjerg N (offentliggjort 2021-02-10)
Den 2020-01-28 fjernes Beliggenhedsadresse: Bådebrogade 2, 6700 Esbjerg (offentliggjort 2020-01-29)
Den 2019-10-10 tilføjes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2020-06-26)
Den 2019-10-10 fjernes Revisor: SÆDDING REVISION ApS, SÆDDING REVISION ApS (offentliggjort 2019-12-03)
Den 2019-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2020-01-02)
Den 2019-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-11-26)
Den 2019-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-10-30)
Den 2019-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-09-27)
Den 2019-07-11 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-09-27)
Den 2019-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-08-26)
Den 2019-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-07-22)
Den 2019-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2019-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-06-25)
Den 2019-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-05-28)
Den 2019-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-04-26)
Den 2019-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-03-23)
Den 2018-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-06-25)
Den 2018-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-02-22)
Den 2018-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-10-18)
Den 2018-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-01-22)
Den 2018-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-12-21)
Den 2018-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-12-15)
Den 2018-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-11-30)
Den 2018-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-10-24)
Den 2018-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-09-29)
Den 2018-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-09-14)
Den 2018-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-08-30)
Den 2018-06-15 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-07-23)
Den 2018-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-06-28)
Den 2018-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-06-19)
Den 2018-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-05-22)
Den 2018-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-05-03)
Den 2018-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-03-28)
Den 2018-01-03 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2021-02-10)
Den 2018-01-02 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2018-06-14)
Den 2018-01-03 tilføjes Revisor: SÆDDING REVISION ApS, SÆDDING REVISION ApS (offentliggjort 2019-12-03)
Den 2017-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-03-15)
Den 2017-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-03-01)
Den 2017-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-10-19)
Den 2017-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-01-24)
Den 2017-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-12-22)
Den 2017-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-12-25)
Den 2017-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-11-27)
Den 2017-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-10-23)
Den 2017-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-09-26)
Den 2017-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-09-20)
Den 2017-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-09-21)
Den 2017-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-07-21)
Den 2017-05-03 tilføjes Beliggenhedsadresse: Bådebrogade 2, 6700 Esbjerg (offentliggjort 2020-01-29)
Den 2017-05-02 fjernes Beliggenhedsadresse: Vagervej 9, 6700 Esbjerg (offentliggjort 2017-05-03)
Den 2017-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-06-27)
Den 2017-04-10 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-06-16)
Den 2017-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-05-30)
Den 2017-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-05-02)
Den 2017-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-03-30)
Den 2016-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-03-28)
Den 2016-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-03-01)
Den 2016-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-12-23)
Den 2016-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-01-24)
Den 2016-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-12-23)
Den 2016-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-12-20)
Den 2016-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-11-25)
Den 2016-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-10-31)
Den 2016-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-10-01)
Den 2016-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-10-01)
Den 2016-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-08-25)
Den 2016-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-07-28)
Den 2016-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-06-28)
Den 2016-04-06 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2016-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-06-25)
Den 2016-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-06-03)
Den 2016-02-29 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-05-09)
Den 2016-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-03-23)
Den 2015-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-06-25)
Den 2015-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-02-23)
Den 2015-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-05-03)
Den 2015-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-01-27)
Den 2015-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-01-04)
Den 2015-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-03-18)
Den 2015-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2015-12-10)
Den 2015-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2015-11-19)
Den 2015-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2015-11-19)
Den 2015-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2015-12-16)
Den 2015-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2015-11-19)
Den 2015-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2015-11-19)
Den 2015-05-28 tilføjes Beliggenhedsadresse: Vagervej 9, 6700 Esbjerg (offentliggjort 2017-05-03)
Den 2015-05-27 fjernes Beliggenhedsadresse: Tømrervej 8, 6710 Esbjerg V (offentliggjort 2015-05-28)
Den 2015-05-28 tilføjes Hjemmeside: www.sigmaseafood.dk (offentliggjort 2021-02-10)
Den 2015-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2015-11-19)
Den 2015-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2015-11-19)
Den 2015-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2015-05-29)
Den 2015-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2015-05-04)
Den 2015-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2015-04-01)
Den 2014-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2015-07-06)
Den 2014-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-06-25)
Den 2014-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-03-21)
Den 2014-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2014-12-15)
Den 2014-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2014-10-21)
Den 2013-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2014-06-23)
Den 2013-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-05-13)
Den 2013-10-28 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive produktion samt køb og salg af fiskeprodukter og hertil beslægtede varer. (offentliggjort 2021-02-10)
Den 2013-10-28 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2020-06-26)
Den 2013-10-28 tilføjes Vedtægter: 2013-10-28 (offentliggjort 2021-02-10)
Den 2013-10-28 fjernes Revisor: SÆDDING REVISION ApS, SÆDDING REVISION ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2014-04-04)
Den 2013-07-01 tilføjes Omlægningsperiode slut: 2013-12-31 (offentliggjort 2021-02-10)
Den 2013-07-01 tilføjes Omlægningsperiode start: 2013-07-01 (offentliggjort 2021-02-10)
Den 2013-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2014-04-16)
Den 2013-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2013-10-09)
Den 2012-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2013-07-18)
Den 2012-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2014-06-23)
Den 2012-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2013-04-29)
Den 2012-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2013-03-18)
Den 2012-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2012-10-17)
Den 2012-03-23 tilføjes Beliggenhedsadresse: Tømrervej 8, 6710 Esbjerg V (offentliggjort 2015-05-28)
Den 2012-03-22 fjernes Beliggenhedsadresse: Tømrervej 6, 6710 Esbjerg V (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2012-03-23 tilføjes Kontaktoplysninger: jl@sigmaseafood.dk (offentliggjort 2021-02-10)
Den 2011-03-07 tilføjes Direktion: Jan Lund Øhlenschlæger (direktion) (offentliggjort 2020-06-26)
Den 2011-03-07 fjernes Direktion: Karlo Bernt Nielsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-02-15 tilføjes Legale ejere: JAN LUND HOLDING ApS (offentliggjort 2021-02-10)
Den 2011-02-15 tilføjes Reelle ejere: Jan Lund Øhlenschlæger (offentliggjort 2021-02-10)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Engroshandel med fisk og fiskeprodukter (offentliggjort 2021-02-10)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Engroshandel med fisk og fiskeprodukter (offentliggjort 2004-10-15)
Den 2006-09-26 tilføjes Revisor: SÆDDING REVISION ApS, SÆDDING REVISION ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-09-26 fjernes Revisor: Sædding Revision (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2007-07-18)
Den 2004-06-30 tilføjes Hovedbranche: Engroshandel med fisk og fiskeprodukter (offentliggjort 2004-10-15)
Den 2004-06-29 fjernes Hovedbranche: Anden virksomhedsrådgivning (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2004-06-30 tilføjes Navne: SIGMA SEAFOOD ApS (offentliggjort 2021-02-10)
Den 2004-06-29 fjernes Navne: KBN CONSULT ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1998-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2000-06-29)
Den 1997-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 1999-10-17)
Den 1997-09-25 tilføjes Revisor: PRV A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-09-12 tilføjes Revisor: Sædding Revision (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-09-12 fjernes Revisor: PRV A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-07-15 fjernes Revisor: LYNDGAARD INVESTMENT ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-09-01 fjernes Bestyrelse: Karlo Bernt Nielsen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-06-24 fjernes Revisor: LYNDGAARD INVESTMENT ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-05-06 tilføjes Kapital (Kapital): 200.000,00 (offentliggjort 2021-02-10)
Den 1993-05-06 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2021-02-10)
Den 1993-04-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Tømrervej 6, 6710 Esbjerg V (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1993-04-01 tilføjes Bestyrelse: Karlo Bernt Nielsen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-04-01 tilføjes Direktion: Karlo Bernt Nielsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-04-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1994-06-30 (offentliggjort 2021-02-10)
Den 1993-04-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1993-04-01 (offentliggjort 2021-02-10)
Den 1993-04-01 tilføjes Hovedbranche: Anden virksomhedsrådgivning (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1993-04-01 tilføjes Navne: KBN CONSULT ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1993-04-01 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2021-02-10)
Den 1993-04-01 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2021-02-10)
Den 1993-04-01 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2018-06-14)
Den 1993-04-01 tilføjes Revisor: LYNDGAARD INVESTMENT ApS, LYNDGAARD INVESTMENT ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-04-01 tilføjes Stiftere: Bente Christensen, Benny Nielsen (offentliggjort 2021-02-10)
Den 1993-04-01 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2021-02-10)
Den 1993-04-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2020-06-26)