Stiftere | Status | Dato |
---|---|---|
Jacob Thorbjørn Christensen | 01.01.1993 | |
Jørn Thorbjørn Christensen | 01.01.1993 | |
Lene Thorbjørn Christensen | 01.01.1993 |
Legale ejere | Status | Dato | Andel | Stemmer |
---|---|---|---|---|
COMWELL A/S (CVR 73233410) | NORMAL | 10.12.2021 | 25,00-33,32% | 25,00 % |
AKF Ejendomme A/S (CVR 31448212) | NORMAL | 10.12.2021 | 66,67-89,99% | 66,67 % |
Historik | Fra | Til | Andel | Stemmer |
---|---|---|---|---|
Holdingselskabet Middelfart Park ApS (CVR 40944737) | 01.12.2019 | 10.12.2021 | 100,00% | 100,00 % |
Rikke Thorbjørn Christensen | 30.11.2005 | 02.12.2019 | 50,00-66,66% | 50,00 % |
Jacob Thorbjørn Christensen | 30.11.2005 | 02.12.2019 | 50,00-66,66% | 50,00 % |
RJT FÆLLES HOLDING A/S (CVR 29142963) | 30.11.2005 | 02.12.2019 | 100,00% | 100,00 % |