Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Beliggenhedsadresse | Kontaktoplysninger | Ejerskaber | ||||
Legale ejere | Reelle ejere | Revisor | Hovedbranche | ||||
Formål | Tegningsregel | Vedtægter | Omlægningsperiode slut | ||||
Omlægningsperiode start | Direktion | Kapital | Kapitalvaluta | ||||
Første regnskabsperiode | Navne | Regnskabs år | Revision fravalgt | ||||
Stiftere | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-01-28 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-05-21 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-03-28 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-05-03 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-12-21 tilføjes Beliggenhedsadresse: Dalsvinget 10, 6400 Sønderborg (offentliggjort 2020-12-21)
Den 2020-12-20 fjernes Beliggenhedsadresse: Hoppesvej 50, 6000 Kolding (offentliggjort 2020-12-21)
Den 2020-12-21 tilføjes Kontaktoplysninger: bl.jahala@mail.dk (offentliggjort 2020-12-21)
Den 2015-12-18 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: JAHALA RUSTFRIT STÅL A/S. (offentliggjort 2015-12-18)
Den 2020-10-07 tilføjes Beliggenhedsadresse: Hoppesvej 50, 6000 Kolding (offentliggjort 2020-12-21)
Den 2020-10-06 fjernes Beliggenhedsadresse: Hoppesvej 50, 6000 Kolding (offentliggjort 2020-10-07)
Den 2020-09-22 tilføjes Beliggenhedsadresse: Hoppesvej 50, 6000 Kolding (offentliggjort 2020-10-07)
Den 2020-09-21 fjernes Beliggenhedsadresse: Hoppesvej 50, 6000 Kolding (offentliggjort 2020-09-22)
Den 2020-03-27 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-08-30 tilføjes Beliggenhedsadresse: Hoppesvej 50, 6000 Kolding (offentliggjort 2020-09-22)
Den 2019-08-29 fjernes Beliggenhedsadresse: Hoppesvej 50, 6000 Kolding (offentliggjort 2019-08-30)
Den 2019-08-27 tilføjes Beliggenhedsadresse: Hoppesvej 50, 6000 Kolding (offentliggjort 2019-08-30)
Den 2019-08-26 fjernes Beliggenhedsadresse: Hoppesvej 50, 6000 Kolding (offentliggjort 2019-08-27)
Den 2019-04-11 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-10-20 tilføjes Beliggenhedsadresse: Hoppesvej 50, 6000 Kolding (offentliggjort 2019-08-27)
Den 2018-10-19 fjernes Beliggenhedsadresse: Hoppesvej 50, 6000 Kolding (offentliggjort 2018-10-23)
Den 2018-05-02 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-05-05 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-02-19 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2012-09-01 tilføjes Legale ejere: Bjørn Larsen (offentliggjort 2017-11-10)
Den 2012-09-01 tilføjes Reelle ejere: Bjørn Larsen (offentliggjort 2017-11-10)
Den 2011-10-13 tilføjes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-10-13 fjernes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-01-01 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2011-10-19)
Den 2008-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2007-12-25)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2007-12-25)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-10-19 tilføjes Formål: Selskabets formål er at erhverve driftsmidler til bortleasing samt investering og handel, og dermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-10-19 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af een direktør. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-10-19 tilføjes Vedtægter: 2006-10-19 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-05-01 tilføjes Omlægningsperiode slut: 2006-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-05-01 tilføjes Omlægningsperiode start: 2006-05-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-01-03 tilføjes Direktion: Bjørn Larsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-01-03 fjernes Direktion: Jan Larsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-03-15 tilføjes Kapital (Kapital): 200.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-03-15 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-03-10 tilføjes Beliggenhedsadresse: Hoppesvej 50, 6000 Kolding (offentliggjort 2018-10-23)
Den 1993-03-10 tilføjes Direktion: Jan Larsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-03-10 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1993-04-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-03-10 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1993-03-10 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-03-10 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1993-03-10 tilføjes Navne: SKAMLING INVEST ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1993-03-10 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-03-10 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-03-10 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-03-11)
Den 1993-03-10 tilføjes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-03-10 tilføjes Stiftere: SKAMLING INVEST II A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-03-10 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1993-03-10 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)