Sektion (alle) | |||||||
Binavne | Navne | Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | ||||
Bestyrelse | Direktion | Regnskabs år | Revisor | ||||
Virksomhedsform | Formål | Tegningsregel | Vedtægter | ||||
Kapital | Kapitalvaluta |
Den 1994-10-18 fjernes Binavne: DANSK SPORTS AGENTUR A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-10-18 fjernes Navne: LERCHE SPORT A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-10-12 tilføjes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-10-12 fjernes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-10-11 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-10-12 fjernes Beliggenhedsadresse: Nørregade 36, 1165 København K (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-10-12 fjernes Bestyrelse: Sten Sjøqvist (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-10-12 fjernes Direktion: Sten Sjøqvist (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-10-12 fjernes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-10-12 fjernes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-10-12 fjernes Revisor: PAO, KØBENHAVN A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-10-12 fjernes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-09-06 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-09-05 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-09-17 fjernes Direktion: Ole Jensen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-04-20 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive handel med sports- rekvisitter og sportsudstyr samt beklædning (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-04-20 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af et medlem af bestyrelsen i forening med en direktør eller af den samlede bestyrelse (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-04-20 tilføjes Vedtægter: 1989-04-20 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapital (Kapital): 1.000.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1935-10-09 tilføjes Beliggenhedsadresse: Nørregade 36, 1165 København K (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1935-10-09 tilføjes Bestyrelse: Sten Sjøqvist (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1935-10-09 tilføjes Binavne: DANSK SPORTS AGENTUR A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1935-10-09 tilføjes Direktion: Ole Jensen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1935-10-09 tilføjes Navne: LERCHE SPORT A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1935-10-09 tilføjes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1935-10-09 tilføjes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1935-10-09 tilføjes Revisor: PAO, KØBENHAVN A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1935-10-09 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1935-10-09 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)