Sektion (alle) | |||||||
Årsbeskæftigelse | Kvartalsbeskæftigelse | Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | ||||
Bestyrelse | Direktion | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Kontaktoplysninger | Navne | Regnskabs år | Revisor | ||||
Stiftere | Virksomhedsform | Formål | Tegningsregel | ||||
Vedtægter | Kapital | Kapitalvaluta |
Den 2014-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2014-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2014-06-11 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER SPALTNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-06-11 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER SPALTNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-06-10 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-06-11 fjernes Beliggenhedsadresse: Gejlhavegård 14, 6000 Kolding (offentliggjort 2015-06-09)
Den 2014-06-11 fjernes Bestyrelse: Frank Bissenbakker (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-06-11 fjernes Direktion: Frank Bissenbakker (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-06-11 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 1993-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-06-11 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1993-03-12 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-06-11 fjernes Hovedbranche: Maskinforarbejdning (offentliggjort 2015-06-09)
Den 2014-06-11 fjernes Kontaktoplysninger: pernille@bissenbakker.dk (offentliggjort 2015-06-09)
Den 2014-06-11 fjernes Navne: J. BISSENBAKKER MASKINFABRIK A/S (offentliggjort 2015-03-18)
Den 2014-06-11 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-06-11 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-06-11 fjernes Revisor: MARTINSEN STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-06-11 fjernes Stiftere: Peter Hageman Christensen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-06-11 fjernes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2015-06-09)
Den 2014-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2013-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2013-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2013-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2013-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2013-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2013-10-09)
Den 2013-01-01 tilføjes Hovedbranche: Maskinforarbejdning (offentliggjort 2015-06-09)
Den 2012-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2013-07-18)
Den 2012-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2012-12-31 fjernes Hovedbranche: Fremstilling af låse og hængsler (offentliggjort 2013-12-11)
Den 2012-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2013-04-29)
Den 2012-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2013-03-18)
Den 2012-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2012-10-17)
Den 2011-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2012-09-04)
Den 2011-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2013-07-18)
Den 2011-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2012-05-11)
Den 2011-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2012-03-16)
Den 2011-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2012-03-13)
Den 2011-01-06 tilføjes Kontaktoplysninger: pernille@bissenbakker.dk (offentliggjort 2015-06-09)
Den 2010-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2011-06-23)
Den 2010-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2011-03-31)
Den 2010-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2010-11-30)
Den 2010-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2010-09-23)
Den 2009-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2010-09-22)
Den 2009-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2011-11-30)
Den 2009-10-23 tilføjes Revisor: MARTINSEN STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-10-23 fjernes Revisor: H. MARTINSEN, STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2009-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2010-01-07)
Den 2009-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2009-09-02)
Den 2008-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2009-06-11)
Den 2008-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2010-10-14)
Den 2008-11-14 tilføjes Bestyrelse: Helle Meiling Andersen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-11-14 fjernes Bestyrelse: Kirsten Marie Bissenbakker (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2009-03-02)
Den 2008-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2008-12-16)
Den 2008-05-08 tilføjes Bestyrelse: Pernille Arndt Bissenbakker (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-05-08 fjernes Bestyrelse: Jørn Aksel Bissenbakker (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-05-08 tilføjes Direktion: Frank Bissenbakker (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-05-08 fjernes Direktion: Jørn Aksel Bissenbakker (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-05-08 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive fabrikation af stativer, beslag m.v., samt andet dermed efter bestyrelsens skøn beslægtede formål. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-05-08 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af 1 direktør alene eller den samlede bestyrelse i forening. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-05-08 tilføjes Vedtægter: 2008-05-08 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2008-08-29)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Fremstilling af låse og hængsler (offentliggjort 2013-12-11)
Den 2007-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2008-07-03)
Den 2007-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2009-09-08)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Fremstilling af metalbeslag (offentliggjort 2006-01-03)
Den 2007-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2008-03-27)
Den 2007-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2008-02-29)
Den 2007-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2007-09-03)
Den 2006-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2007-09-03)
Den 2006-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2008-10-03)
Den 2006-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2007-07-18)
Den 2006-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2007-01-12)
Den 2006-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2007-01-11)
Den 2005-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2006-09-01)
Den 2005-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2007-07-18)
Den 2005-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2006-04-11)
Den 2005-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2005-12-02)
Den 2005-05-11 tilføjes Bestyrelse: Kirsten Marie Bissenbakker (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-05-11 fjernes Bestyrelse: Preben Christian Elkjær (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-05-11 tilføjes Kapital (Kapital): 667.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-05-11 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-04-26 tilføjes Revisor: H. MARTINSEN, STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-04-26 fjernes Revisor: H. MARTINSEN. VEJEN - STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2005-10-04)
Den 2005-01-01 tilføjes Hovedbranche: Fremstilling af metalbeslag (offentliggjort 2006-01-03)
Den 2004-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2005-10-04)
Den 2004-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2006-05-18)
Den 2004-12-31 fjernes Hovedbranche: Fremstilling af andre varer i øvrigt (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2004-12-09 fjernes Kontaktoplysninger: jorn@bissenbakker.dk (offentliggjort 2003-11-17)
Den 2004-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2005-04-19)
Den 2004-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2004-12-02)
Den 2004-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2004-12-02)
Den 2003-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2004-06-25)
Den 2003-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2005-12-02)
Den 2003-10-20 tilføjes Kontaktoplysninger: jorn@bissenbakker.dk (offentliggjort 2003-11-17)
Den 2003-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2004-03-11)
Den 2003-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2003-12-15)
Den 2003-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2003-09-11)
Den 2002-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2003-05-21)
Den 2002-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2004-06-25)
Den 2002-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2003-03-13)
Den 2002-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2002-12-05)
Den 2002-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2002-09-24)
Den 2001-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2002-05-24)
Den 2001-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2003-05-12)
Den 2001-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2002-04-22)
Den 2001-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2002-02-01)
Den 2001-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2001-10-12)
Den 2000-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2002-05-24)
Den 2000-11-01 fjernes Kontaktoplysninger: bissenbakker@get2net.dk (offentliggjort 2000-10-03)
Den 2000-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-08-25 tilføjes Kontaktoplysninger: bissenbakker@get2net.dk (offentliggjort 2000-10-03)
Den 2000-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-04-12 fjernes Bestyrelse: Jytte Steenberg Elkjær (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-03-20 tilføjes Beliggenhedsadresse: Gejlhavegård 14, 6000 Kolding (offentliggjort 2015-06-09)
Den 2000-03-19 fjernes Beliggenhedsadresse: Smedegade 3, 6000 Kolding (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1999-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2000-07-18)
Den 1999-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2001-07-24)
Den 1999-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2000-06-28)
Den 1999-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2000-04-01)
Den 1999-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 1999-10-16)
Den 1998-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2000-06-29)
Den 1997-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 1999-10-17)
Den 1997-05-30 tilføjes Bestyrelse: Jytte Steenberg Elkjær (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-05-30 tilføjes Kapital (Kapital): 500.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-05-30 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-05-30 fjernes Revisor: REVISIONSSELSKABET 14/11 1995 STATSAUTORISERET REVISIONSANPARTSSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-09-07 tilføjes Navne: J. BISSENBAKKER MASKINFABRIK A/S (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1993-09-06 fjernes Navne: ApS EKS 1 NR. 182. (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1993-09-06 fjernes Direktion: Peter Hageman Christensen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-09-06 fjernes Revisor: Allan Vinther (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-03-16 tilføjes Kapital (Kapital): 200.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-03-16 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-03-12 tilføjes Beliggenhedsadresse: Smedegade 3, 6000 Kolding (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1993-03-12 tilføjes Direktion: Peter Hageman Christensen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-03-12 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1993-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-03-12 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1993-03-12 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-03-12 tilføjes Hovedbranche: Fremstilling af andre varer i øvrigt (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1993-03-12 tilføjes Navne: ApS EKS 1 NR. 182. (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1993-03-12 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-03-12 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-03-12 tilføjes Revisor: Allan Vinther, REVISIONSSELSKABET 14/11 1995 STATSAUTORISERET REVISIONSANPARTSSELSKAB, H. MARTINSEN. VEJEN - STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-03-12 tilføjes Stiftere: Peter Hageman Christensen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-03-12 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2015-06-09)
Den 1993-03-12 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)