Sektion (alle) | |||||||
Navne | Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Bestyrelse | ||||
Direktion | Første regnskabsperiode | Regnskabs år | Revisor | ||||
Stiftere | Virksomhedsform | Kapital | Kapitalvaluta | ||||
Formål | Tegningsregel | Vedtægter |
Den 1994-12-19 fjernes Navne: KREDIT CHEQUE DANMARK A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-10-03 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-10-03 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-10-02 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-10-03 fjernes Beliggenhedsadresse: Store Kongensgade 92, 1264 København K (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-10-03 fjernes Bestyrelse: Arthur Jacobsen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-10-03 fjernes Direktion: Finn Mørk Jacobsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-10-03 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 1993-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-10-03 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1993-04-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-10-03 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-10-03 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-10-03 fjernes Revisor: BERNSTORFFSVEJENS REGISTRERET REVISIONSANPARTSSELSKAB. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-10-03 fjernes Stiftere: Inge Lise Jacobsen, Finn Mørk Jacobsen, Arthur Jacobsen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-10-03 fjernes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-08-16 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-08-15 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-04-27 tilføjes Kapital (Kapital): 500.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-04-27 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-04-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Store Kongensgade 92, 1264 København K (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-04-01 tilføjes Bestyrelse: Arthur Jacobsen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-04-01 tilføjes Direktion: Finn Mørk Jacobsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-04-01 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive komsulentvirksomhed og handel, samt generelt investere hvor det har ejerkredsens interesse (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-04-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1993-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-04-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1993-04-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-04-01 tilføjes Navne: KREDIT CHEQUE DANMARK A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-04-01 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-04-01 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-04-01 tilføjes Revisor: BERNSTORFFSVEJENS REGISTRERET REVISIONSANPARTSSELSKAB. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-04-01 tilføjes Stiftere: Inge Lise Jacobsen, Finn Mørk Jacobsen, Arthur Jacobsen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-04-01 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør alene eller af den samlede bestyrelse (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-04-01 tilføjes Vedtægter: 1993-04-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-04-01 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-04-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)