Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Direktion | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Kontaktoplysninger | Navne | Regnskabs år | ||||
Revisor | Stiftere | Virksomhedsform | Kvartalsbeskæftigelse | ||||
Årsbeskæftigelse | Formål | Tegningsregel | Vedtægter | ||||
Kapital | Kapitalvaluta |
Den 2013-12-12 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-12-12 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-12-11 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-12-12 fjernes Beliggenhedsadresse: Vestergade 1, st. tv., 4230 Skælskør (offentliggjort 2013-12-12)
Den 2013-12-12 fjernes Direktion: Ulla Valentin Nielsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-12-12 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 1994-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-12-12 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1993-03-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-12-12 fjernes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2013-12-12)
Den 2013-12-12 fjernes Kontaktoplysninger: uvnielsen@stofanet.dk (offentliggjort 2013-12-12)
Den 2013-12-12 fjernes Navne: PROFIL OPTIK SKÆLSKØR ApS (offentliggjort 2013-12-12)
Den 2013-12-12 fjernes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-12-12 fjernes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-12-12 fjernes Revisor: HARTMANN WENNICKE A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-12-12 fjernes Stiftere: Ulla Valentin Nielsen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-12-12 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-12-12)
Den 2010-10-25 tilføjes Revisor: HARTMANN WENNICKE A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-10-25 fjernes Revisor: TVS 2012 A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-03-24 tilføjes Beliggenhedsadresse: Vestergade 1, st. tv., 4230 Skælskør (offentliggjort 2013-12-12)
Den 2010-03-23 fjernes Beliggenhedsadresse: Algade 14, 4230 Skælskør (offentliggjort 2006-12-28)
Den 2009-04-01 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2013-12-12)
Den 2009-04-01 tilføjes Kontaktoplysninger: uvnielsen@stofanet.dk (offentliggjort 2013-12-12)
Den 2009-03-31 fjernes Hovedbranche: Optikere (offentliggjort 2007-12-27)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Optikere (offentliggjort 2007-12-27)
Den 2007-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2007-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Optikere (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2008-03-27)
Den 2007-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2008-02-29)
Den 2007-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2007-09-03)
Den 2007-01-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Algade 14, 4230 Skælskør (offentliggjort 2006-12-28)
Den 2006-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2007-09-03)
Den 2006-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2008-10-03)
Den 2006-12-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Algade 14, 4230 Skælskør (offentliggjort 2003-11-20)
Den 2006-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2007-07-18)
Den 2006-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2007-01-12)
Den 2006-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2007-01-11)
Den 2005-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2006-09-01)
Den 2005-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2007-07-18)
Den 2005-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2006-04-11)
Den 2005-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2005-12-02)
Den 2005-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2005-10-04)
Den 2004-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2005-10-04)
Den 2004-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2006-05-18)
Den 2004-12-16 tilføjes Revisor: TVS 2012 A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-12-16 fjernes Revisor: Revi:Info (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2005-04-19)
Den 2004-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2004-12-02)
Den 2004-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2004-12-02)
Den 2003-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2004-06-25)
Den 2003-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2005-12-02)
Den 2003-11-20 tilføjes Beliggenhedsadresse: Algade 14, 4230 Skælskør (offentliggjort 2003-11-20)
Den 2003-11-19 fjernes Beliggenhedsadresse: Algade 26, 4230 Skælskør (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2003-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2004-03-11)
Den 2003-07-25 tilføjes Revisor: Revi:Info (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-07-25 fjernes Revisor: REVISION ODSHERRED ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2003-12-15)
Den 2003-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2003-09-11)
Den 2003-01-31 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive optikervirksomhed samt anden i forbindelse hermed stående virksomhed (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-01-31 tilføjes Navne: PROFIL OPTIK SKÆLSKØR ApS (offentliggjort 2013-12-12)
Den 2003-01-30 fjernes Navne: BYENS OPTIK SKÆLSKØR ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2003-01-31 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør alene (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-01-31 tilføjes Vedtægter: 2003-01-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2003-05-21)
Den 2002-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2004-06-25)
Den 2002-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2003-03-13)
Den 2002-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2002-12-05)
Den 2002-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2002-09-24)
Den 2001-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2002-05-24)
Den 2001-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2003-05-12)
Den 2001-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2002-04-22)
Den 2001-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2002-02-01)
Den 2001-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2001-10-12)
Den 2000-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2002-05-24)
Den 2000-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-09-19 tilføjes Direktion: Stine Vejleskov Ditlevsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 1999-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2000-07-18)
Den 1999-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2001-07-24)
Den 1999-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2000-06-28)
Den 1999-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2000-04-01)
Den 1999-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 1999-10-16)
Den 1998-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2000-06-29)
Den 1997-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 1999-10-17)
Den 1993-04-26 tilføjes Kapital (Kapital): 200.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-04-26 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-04-20 tilføjes Beliggenhedsadresse: Algade 26, 4230 Skælskør (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1993-04-20 tilføjes Direktion: Ulla Valentin Nielsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-04-20 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1994-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-04-20 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1993-03-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-04-20 tilføjes Hovedbranche: Optikere (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1993-04-20 tilføjes Navne: BYENS OPTIK SKÆLSKØR ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1993-04-20 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-04-20 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-04-20 tilføjes Revisor: REVISION ODSHERRED ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-04-20 tilføjes Stiftere: Ulla Valentin Nielsen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-04-20 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-12-12)
Den 1993-04-20 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)