Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Bestyrelse | Direktion | ||||
Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Navne | Regnskabs år | ||||
Revisor | Stiftere | Virksomhedsform | Formål | ||||
Tegningsregel | Vedtægter | Kapital | Kapitalvaluta |
Den 2001-10-30 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-10-30 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-10-29 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-10-30 fjernes Beliggenhedsadresse: Store Strandstræde 21, 1255 København K (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2001-10-30 fjernes Bestyrelse: Bjarne Wagner Andersen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-10-30 fjernes Direktion: Bjarne Wagner Andersen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-10-30 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 1989-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-10-30 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1988-07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-10-30 fjernes Hovedbranche: Engroshandel med kontormaskiner, edb-maskiner og -udstyr (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2001-10-30 fjernes Navne: B.W. COM A/S (offentliggjort 2015-03-18)
Den 2001-10-30 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-10-30 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-10-30 fjernes Revisor: ANPARTSSELSKABET AF 07.01.2002 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-10-30 fjernes Stiftere: Victor Christoffersen, Charlotte Biil, Asbjørn Christoffersen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-10-30 fjernes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1991-03-25 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-03-24 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-06-12 fjernes Bestyrelse: Jørgen Berg (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-05-02 fjernes Revisor: Keld Nielsen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-12-28 tilføjes Navne: B.W. COM A/S (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1988-12-27 fjernes Navne: ASX 13837 A/S (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1988-12-27 fjernes Bestyrelse: Asbjørn Christoffersen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-12-27 fjernes Direktion: Victor Christoffersen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-12-27 fjernes Revisor: Statsaut. revisor Nis Jørn Bennetzen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-12-22 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive handel og industri (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-12-22 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af to medlemmer af bestyrelsen, en direktør eller den samlede bestyrelse (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-12-22 tilføjes Vedtægter: 1988-12-22 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-08-15 tilføjes Kapital (Kapital): 300.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-08-15 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-07-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Store Strandstræde 21, 1255 København K (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1988-07-01 tilføjes Bestyrelse: Asbjørn Christoffersen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-07-01 tilføjes Direktion: Victor Christoffersen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-07-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1989-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-07-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1988-07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-07-01 tilføjes Hovedbranche: Engroshandel med kontormaskiner, edb-maskiner og -udstyr (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1988-07-01 tilføjes Navne: ASX 13837 A/S (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1988-07-01 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-07-01 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-07-01 tilføjes Revisor: Statsaut. revisor Nis Jørn Bennetzen, Keld Nielsen, ANPARTSSELSKABET AF 07.01.2002 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-07-01 tilføjes Stiftere: Victor Christoffersen, Charlotte Biil, Asbjørn Christoffersen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-07-01 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1988-07-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)