Direktion | Dato | Rolle |
---|---|---|
Patrick Allan Olsen | 11.11.2016 | adm. dir |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Michael Olsen | 04.12.2003 | 11.11.2016 | direktør |
Jens Hjarup Andersen | 07.11.2002 | 04.12.2003 | direktør |
Michael Olsen | 02.04.1993 | 07.11.2002 | direktør |
Bestyrelse | Dato | Rolle |
---|---|---|
Michael Olsen | 23.08.2022 | formand |
Bjørn Nielsen | 23.08.2022 | næstformand |
Patrick Allan Olsen | 11.11.2016 | bestyrelsesmedlem |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Thomas Olsen | 05.10.2018 | 23.08.2022 | bestyrelsesmedlem |
Erik Holm Larsen | 05.10.2018 | 23.08.2022 | bestyrelsesmedlem |
Bjørn Nielsen | 05.10.2018 | 22.08.2022 | formand |
Søren Bostrup-Sørensen | 11.11.2016 | 23.08.2022 | bestyrelsesmedlem |
Michael Olsen | 11.11.2016 | 05.10.2018 | formand |
Bjørn Nielsen | 23.03.2015 | 11.11.2016 | bestyrelsesmedlem |
Thomas Olsen | 25.04.2013 | 11.11.2016 | bestyrelsesmedlem |
Michael Olsen | 17.09.2003 | 10.11.2016 | bestyrelsesmedlem |
Søren Bostrup-Sørensen | 17.09.2003 | 10.11.2016 | formand |
Erik Bernskov | 17.09.2003 | 14.10.2005 | bestyrelsesmedlem |
Bjørn Nielsen | 07.11.2002 | 25.04.2013 | bestyrelsesmedlem |
Thomas Olsen | 29.05.2002 | 09.12.2009 | bestyrelsesmedlem |