Stiftere | Status | Dato |
---|---|---|
Ella Ellegaard | 31.03.1993 | |
Erling Topgaard Nielsen | 31.03.1993 | |
Øjvind Ellegaard | 31.03.1993 |
Legale ejere | Status | Dato | Andel | Stemmer |
---|---|---|---|---|
Danish Horticulture Group A/S (CVR 42295515) | NORMAL | 05.08.2021 | 100,00% | 100,00 % |
Historik | Fra | Til | Andel | Stemmer |
---|---|---|---|---|
ELLEGAARD INVESTMENT I ApS (CVR 35041958) | 21.08.2019 | 05.08.2021 | 100,00% | 100,00 % |
ELLEGAARD INVESTMENT II A/S (CVR 33508778) | 06.03.2013 | 20.08.2019 | 100,00% | 100,00 % |
Historik | Status | Fra | Til | Andel | Stemmer |
---|---|---|---|---|---|
PlantPaper Production A/S (CVR 26399149) | OPLØSTEFTERFUSION | 26.04.2022 | 26.06.2022 | 100,00% | 100,00% |
Plantpaper Holding ApS (CVR 41764651) | OPLØSTEFTERFUSION | 26.05.2021 | 26.04.2022 | 100,00% | 100,00% |