Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Navne | Regnskabs år | Revisor | Virksomhedsform | ||||
Kvartalsbeskæftigelse | Bestyrelse | Årsbeskæftigelse | Formål | ||||
Tegningsregel | Vedtægter | Kapital | Kapitalvaluta |
Den 2013-11-21 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-11-21 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-11-20 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-11-21 fjernes Beliggenhedsadresse: Hortensiavej 9, 8270 Højbjerg (offentliggjort 2013-12-18)
Den 2013-11-21 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 1993-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-11-21 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1993-01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-11-21 fjernes Hovedbranche: Anden udlejning af boliger (offentliggjort 2013-12-18)
Den 2013-11-21 fjernes Navne: BOLIGSELSKABET KOLLEV (offentliggjort 2013-12-18)
Den 2013-11-21 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-11-21 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-11-21 fjernes Revisor: DANSK REVISION RANDERS, GODKENDT REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-11-21 fjernes Virksomhedsform: 100 (offentliggjort 2013-12-18)
Den 2013-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2013-10-09)
Den 2013-03-11 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-03-10 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-03-11 fjernes Bestyrelse: Børge Skov (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2012-10-23 tilføjes Revisor: DANSK REVISION RANDERS, GODKENDT REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-10-23 fjernes Revisor: J.C. Nørgaard / Dansk Revision I/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2013-03-18)
Den 2011-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2012-09-04)
Den 2011-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2013-07-18)
Den 2010-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2010-09-23)
Den 2009-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2011-11-30)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Anden udlejning af boliger (offentliggjort 2013-12-18)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Anden udlejning af boliger (offentliggjort 1999-12-30)
Den 2005-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2007-07-18)
Den 2004-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2006-05-18)
Den 2004-03-23 tilføjes Formål: Fondens har til formål billigst muligt at etablere herunder erhverve, bygge, indrette, udleje og administrere boliger, bygninger og lokaler til brug for handicappede personer såvel til beboelse for disse som til anden brug i det væsentligste i samarbejde med kommuner og amtskommuner, herunder til opfyldelse af kommuners og amtskommuners forpligtelser i henhold til lov om social bistand og iøvrigt med støtte fra offentlige myndigheder, når denne kan opnåes og anses for hensigtsmæssigt. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-03-23 tilføjes Tegningsregel: Fonden tegnes af likvidator. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-03-23 tilføjes Vedtægter: 2004-03-23 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2005-12-02)
Den 2002-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2004-06-25)
Den 2001-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2003-05-12)
Den 2000-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2002-05-24)
Den 1999-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2001-07-24)
Den 1999-10-18 tilføjes Hovedbranche: Anden udlejning af boliger (offentliggjort 1999-12-30)
Den 1999-10-17 fjernes Hovedbranche: Almennyttige boligselskaber (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1999-10-16 tilføjes Hovedbranche: Almennyttige boligselskaber (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1999-10-16 tilføjes Beliggenhedsadresse: Hortensiavej 9, 8270 Højbjerg (offentliggjort 2013-12-18)
Den 1999-10-16 tilføjes Navne: BOLIGSELSKABET KOLLEV (offentliggjort 2013-12-18)
Den 1999-10-16 tilføjes Virksomhedsform: 100 (offentliggjort 2013-12-18)
Den 1998-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2000-06-29)
Den 1998-03-09 fjernes Bestyrelse: Agnete Henriette Schou (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 1999-10-17)
Den 1994-05-04 tilføjes Kapital (Kapital): 300.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-05-04 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-03-11 tilføjes Bestyrelse: Agnete Henriette Schou (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-03-11 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1993-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-03-11 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1993-01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-03-11 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-03-11 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-03-11 tilføjes Revisor: J.C. Nørgaard / Dansk Revision I/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-03-11 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)