Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Jesper Frøslev-Jørgensen | 06.06.2001 | 30.06.2009 | direktion |
Antonio Pizziuti | 06.06.2001 | 06.06.2001 | direktion |
Ivan Liljebæk | 17.01.1996 | 06.08.1996 | direktion |
Peter Burchardt | 16.02.1993 | 17.01.1996 | direktion |
Maxim Vladimirovich Naumchenko | 16.02.1993 | 06.12.1995 | direktion |
David Truels Hansen | 16.02.1993 | 29.09.1995 | direktion |
Jesper Frøslev-Jørgensen | 16.02.1993 | 02.09.1993 | direktion |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Peter Michael Stahlhut | 28.06.2007 | 28.10.2008 | formand |
Carsten Henning Jørgensen | 30.06.2006 | 27.01.2009 | bestyrelse |
Poul Anton Bundgaard | 24.05.2005 | 28.06.2007 | formand |
Per Lyster Kondrup | 24.05.2005 | 30.06.2006 | bestyrelse |
Christl Zille Jensen | 16.02.2004 | 24.05.2005 | bestyrelse |
Michael Andreasen | 16.02.2004 | 24.05.2005 | formand |
Antonio Pizziuti | 06.06.2001 | 16.02.2004 | formand |
Niels Frank Thygesen | 06.06.2001 | 18.12.2002 | bestyrelse |
Mike Hagh | 06.08.1996 | 06.06.2001 | bestyrelse |
Jesper Frøslev-Jørgensen | 17.01.1996 | 27.01.2009 | bestyrelse |
Amnon Fuchs | 17.01.1996 | 06.08.1996 | bestyrelse |
Ivan Liljebæk | 17.01.1996 | 06.08.1996 | bestyrelse |
Peter Burchardt | 16.02.1993 | 17.01.1996 | bestyrelse |
Bjørn Skov Jørnvig | 16.02.1993 | 17.01.1996 | bestyrelse |
Henrik Smed Jørgensen | 16.02.1993 | 17.01.1996 | formand |
Konstatine Tchistiakov | 16.02.1993 | 06.12.1995 | bestyrelse |
Maxim Yurievich Chernopyatko | 16.02.1993 | 06.12.1995 | bestyrelse |
David Truels Hansen | 16.02.1993 | 29.09.1995 | bestyrelse |
Mark Menhardt | 16.02.1993 | 25.09.1995 | bestyrelse |
Jesper Frøslev-Jørgensen | 16.02.1993 | 02.09.1993 | bestyrelse |
Vladimir Braslavsky | 16.02.1993 | 02.09.1993 | bestyrelse |