Sektion (alle) | |||||||
Navne | Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Bestyrelse | ||||
Direktion | Første regnskabsperiode | Regnskabs år | Revisor | ||||
Stiftere | Virksomhedsform | Kapital | Kapitalvaluta | ||||
Formål | Tegningsregel | Vedtægter |
Den 1995-09-26 fjernes Navne: H.T. MARINE DENMARK A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-09-21 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-09-21 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-09-20 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-09-21 fjernes Beliggenhedsadresse: Gåseagervej 6, 8250 Egå (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-09-21 fjernes Bestyrelse: Dmitri Stolbovsky (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-09-21 fjernes Direktion: Carl Erik Vadstrup (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-09-21 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 1994-05-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-09-21 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1993-03-15 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-09-21 fjernes Regnskabs år: --05-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-09-21 fjernes Regnskabs år: --06-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-09-21 fjernes Revisor: ERNST & YOUNG DENMARK P/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-09-21 fjernes Stiftere: Dmitri Stolbovsky, Carl Erik Vadstrup, Alice Lundgren Vadstrup (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-09-21 fjernes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-08-26 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-08-25 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-07-08 tilføjes Kapital (Kapital): 1.000.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-07-08 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-05-26 tilføjes Formål: Selskabets formål er handel, investering, produktions- og rådgivningsvirksomhed. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-05-26 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af 2 medlemmer af bestyrelsen i forening eller af en direktør. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-05-26 tilføjes Vedtægter: 1993-05-26 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-04-02 tilføjes Kapital (Kapital): 500.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-04-02 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-03-15 tilføjes Beliggenhedsadresse: Gåseagervej 6, 8250 Egå (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-03-15 tilføjes Bestyrelse: Dmitri Stolbovsky (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-03-15 tilføjes Direktion: Carl Erik Vadstrup (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-03-15 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1994-05-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-03-15 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1993-03-15 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-03-15 tilføjes Navne: H.T. MARINE DENMARK A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-03-15 tilføjes Regnskabs år: --05-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-03-15 tilføjes Regnskabs år: --06-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-03-15 tilføjes Revisor: ERNST & YOUNG DENMARK P/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-03-15 tilføjes Stiftere: Dmitri Stolbovsky, Carl Erik Vadstrup, Alice Lundgren Vadstrup (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-03-15 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-03-15 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)