Sektion (alle) | |||||||
Ejerskaber | Bestyrelse | Legale ejere | Reelle ejere | ||||
xbrl | Beliggenhedsadresse | Hjemmeside | Kontaktoplysninger | ||||
Kapital | Vedtægter | Direktion | Revisor | ||||
Hovedbranche | Formål | Kapitalvaluta | Tegningsregel | ||||
Første regnskabsperiode | Navne | Regnskabs år | Revision fravalgt | ||||
Stiftere | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-04-01 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: GEOCAD A/S. (offentliggjort 2024-04-22)
Den 2024-04-04 tilføjes Bestyrelse: Jens-Erik Schjødt Svensson (formand) (offentliggjort 2024-05-21)
Den 2024-04-04 fjernes Bestyrelse: Anders Kvist Simonsen (formand) (offentliggjort 2024-05-21)
Den 2024-04-03 fjernes Bestyrelse: Jens-Erik Schjødt Svensson (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2024-05-21)
Den 2024-04-01 tilføjes Legale ejere: Jens Enevold Eriksen, Jens-Erik Schjødt Svensson, GEOCAD A/S, Peter Hastrup Jensen (offentliggjort 2024-04-22)
Den 2024-04-01 fjernes Legale ejere: Anders Kvist Simonsen (offentliggjort 2024-04-22)
Den 2024-04-01 fjernes Reelle ejere: Anders Kvist Simonsen (offentliggjort 2024-04-22)
Den 2024-04-10 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2024-03-31 fjernes Legale ejere: Jens Enevold Eriksen, Jens-Erik Schjødt Svensson, Peter Hastrup Jensen (offentliggjort 2024-04-22)
Den 2024-03-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Vestergade 8, 2. 3., 8000 Aarhus C (offentliggjort 2024-03-01)
Den 2024-02-29 fjernes Beliggenhedsadresse: Vestergade 8, 2. 3., 8000 Aarhus C (offentliggjort 2024-03-01)
Den 2023-04-05 tilføjes Beliggenhedsadresse: Vestergade 8, 2. 3., 8000 Aarhus C (offentliggjort 2024-03-01)
Den 2023-04-04 fjernes Beliggenhedsadresse: Vestergade 8, 2. 3., 8000 Aarhus C (offentliggjort 2023-12-12)
Den 2023-04-27 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-08-31 tilføjes Legale ejere: Jens Enevold Eriksen, Jens-Erik Schjødt Svensson, Peter Hastrup Jensen (offentliggjort 2024-04-22)
Den 2022-08-31 fjernes Legale ejere: Stefan Gustafson (offentliggjort 2022-10-18)
Den 2022-08-30 fjernes Legale ejere: Jens Enevold Eriksen, Jens-Erik Schjødt Svensson, Peter Hastrup Jensen (offentliggjort 2022-10-18)
Den 2022-04-25 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-05-04 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-04-27 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-05-09 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-12-06 tilføjes Legale ejere: Anders Kvist Simonsen, Jens Juhl (offentliggjort 2024-04-22)
Den 2018-12-05 fjernes Legale ejere: Anders Kvist Simonsen, Jens Juhl (offentliggjort 2018-12-10)
Den 2018-12-06 tilføjes Reelle ejere: Anders Kvist Simonsen (offentliggjort 2024-04-22)
Den 2018-12-05 fjernes Reelle ejere: Anders Kvist Simonsen (offentliggjort 2018-12-10)
Den 2018-11-14 tilføjes Beliggenhedsadresse: Vestergade 8, 2. 3., 8000 Aarhus C (offentliggjort 2023-12-12)
Den 2018-11-13 fjernes Beliggenhedsadresse: Vestergade 8, 8000 Aarhus C (offentliggjort 2018-11-14)
Den 2018-11-14 tilføjes Hjemmeside: www.geocad.dk (offentliggjort 2018-11-14)
Den 2018-11-14 tilføjes Kontaktoplysninger: bj@aalsp.dk (offentliggjort 2018-11-14)
Den 2018-05-25 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-01-01 tilføjes Legale ejere: Jens Enevold Eriksen, Jens-Erik Schjødt Svensson, Peter Hastrup Jensen, Stefan Gustafson (offentliggjort 2022-10-18)
Den 2017-12-31 fjernes Legale ejere: Jens-Erik Schjødt Svensson, Stefan Gustafson, Peter Hastrup Jensen (offentliggjort 2018-10-08)
Den 2017-05-24 tilføjes Bestyrelse: Anders Kvist Simonsen (formand) (offentliggjort 2024-05-21)
Den 2017-05-23 fjernes Bestyrelse: Jens Juhl (formand) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2017-05-24 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): true (offentliggjort 2017-05-29)
Den 2017-05-24 tilføjes Legale ejere: Jens-Erik Schjødt Svensson, Stefan Gustafson, Peter Hastrup Jensen, Anders Kvist Simonsen, Jens Juhl (offentliggjort 2018-10-08)
Den 2017-05-23 fjernes Legale ejere: Jens Juhl, Anders Kvist Simonsen, Jens-Erik Schjødt Svensson, Stefan Gustafson, Peter Hastrup Jensen (offentliggjort 2017-05-29)
Den 2017-05-24 tilføjes Reelle ejere: Anders Kvist Simonsen (offentliggjort 2018-12-10)
Den 2017-05-24 tilføjes Vedtægter: 2017-05-24 (offentliggjort 2017-05-29)
Den 2017-05-29 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-12-31 tilføjes Legale ejere: Jens-Erik Schjødt Svensson, Stefan Gustafson, Peter Hastrup Jensen (offentliggjort 2017-06-01)
Den 2016-12-31 fjernes Legale ejere: Henrik Stampe Langballe, Nils Nybro Eriksen (offentliggjort 2017-04-28)
Den 2016-12-30 fjernes Legale ejere: Jens-Erik Schjødt Svensson, Stefan Gustafson, Peter Hastrup Jensen (offentliggjort 2017-04-28)
Den 2016-06-06 tilføjes Legale ejere: Jens Juhl, Anders Kvist Simonsen (offentliggjort 2017-05-29)
Den 2016-06-05 fjernes Legale ejere: Jens Juhl, Anders Kvist Simonsen (offentliggjort 2016-06-10)
Den 2016-05-30 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2014-05-20 tilføjes Bestyrelse: Anders Kvist Simonsen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2014-05-20 fjernes Bestyrelse: Morten Korsgård Ørtved (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2014-05-01 tilføjes Legale ejere: Jens Juhl, Anders Kvist Simonsen, Jens-Erik Schjødt Svensson, Stefan Gustafson, Peter Hastrup Jensen, Henrik Stampe Langballe, Nils Nybro Eriksen (offentliggjort 2016-06-10)
Den 2012-02-24 tilføjes Bestyrelse: Morten Korsgård Ørtved (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2012-02-24 fjernes Bestyrelse: Henrik Stampe Langballe (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2010-01-01 tilføjes Direktion: Peter Hastrup Jensen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2010-01-01 fjernes Direktion: Henrik Stampe Langballe (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2009-01-05 tilføjes Revisor: RSM DANMARK STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-01-05 fjernes Revisor: REVISIONSFIRMAET VILLY PEDERSEN I/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-01-01 tilføjes Bestyrelse: Jens Juhl (formand) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2009-01-01 fjernes Bestyrelse: Jens Lauritz Aakjær (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2009-01-01 tilføjes Direktion: Henrik Stampe Langballe (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2009-01-01 fjernes Direktion: Jens Lauritz Aakjær (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Computerprogrammering (offentliggjort 2007-12-27)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Udvikling af kundespecifikt software og konsulentbistand i forbindelse med software (offentliggjort 2003-01-20)
Den 2005-10-28 tilføjes Formål: Selskabets formål er at beskæftige sig med udvikling og markedsføring af EDB-programmer samt hermed beslægtet virksomhed (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-10-28 tilføjes Kapital (Kapital): 500.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-10-28 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-10-28 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør eller af to bestyrelsesmedlemmer i forening (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-10-28 tilføjes Vedtægter: 2005-10-28 (offentliggjort 2017-05-29)
Den 2005-08-11 tilføjes Revisor: REVISIONSFIRMAET VILLY PEDERSEN I/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-08-11 fjernes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-06-20 tilføjes Kapital (Kapital): 668.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-06-20 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-06-17 tilføjes Bestyrelse: Henrik Stampe Langballe (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2005-06-17 fjernes Bestyrelse: Mads Harring Boll (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2003-01-01 tilføjes Hovedbranche: Udvikling af kundespecifikt software og konsulentbistand i forbindelse med software (offentliggjort 2003-01-20)
Den 2002-12-31 fjernes Hovedbranche: Udvikling og konsulentbistand i forbindelse med software (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1993-03-11 tilføjes Kapital (Kapital): 504.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-03-11 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-03-05 tilføjes Beliggenhedsadresse: Vestergade 8, 8000 Aarhus C (offentliggjort 2018-11-14)
Den 1993-03-05 tilføjes Bestyrelse: Mads Harring Boll (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1993-03-05 tilføjes Direktion: Jens Lauritz Aakjær (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1993-03-05 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1993-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-03-05 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1993-01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-03-05 tilføjes Hovedbranche: Udvikling og konsulentbistand i forbindelse med software (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1993-03-05 tilføjes Navne: GEOCAD A/S (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1993-03-05 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-03-05 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-03-05 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-03-11)
Den 1993-03-05 tilføjes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-03-05 tilføjes Stiftere: Preben Pedersen, Nils Nybro Eriksen, Mads Harring Boll, Jens Peter Lindved, Jens Lauritz Aakjær, Jens Juhl (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-03-05 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1993-03-05 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)