Sektion (alle) | |||||||
Navne | Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Direktion | ||||
Første regnskabsperiode | Regnskabs år | Revisor | Stiftere | ||||
Virksomhedsform | Kapital | Kapitalvaluta | Formål | ||||
Tegningsregel | Vedtægter |
Den 1998-03-16 fjernes Navne: BOESEN ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-03-13 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-03-13 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-03-12 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-03-13 fjernes Beliggenhedsadresse: Kordilgade 8, 4400 Kalundborg (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-03-13 fjernes Direktion: Klaus Hjort Boesen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-03-13 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 1993-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-03-13 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1993-04-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-03-13 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-03-13 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-03-13 fjernes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS SERVICES STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-03-13 fjernes Stiftere: Klaus Hjort Boesen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-03-13 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-04-17 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-04-16 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-02-21 fjernes Revisor: Kjeld Rasmussen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-01-21 tilføjes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS SERVICES STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-04-07 tilføjes Kapital (Kapital): 200.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-04-07 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-03-30 tilføjes Beliggenhedsadresse: Kordilgade 8, 4400 Kalundborg (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-03-30 tilføjes Direktion: Klaus Hjort Boesen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-03-30 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive handel. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-03-30 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1993-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-03-30 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1993-04-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-03-30 tilføjes Navne: BOESEN ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-03-30 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-03-30 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-03-30 tilføjes Revisor: Kjeld Rasmussen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-03-30 tilføjes Stiftere: Klaus Hjort Boesen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-03-30 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør alene. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-03-30 tilføjes Vedtægter: 1993-03-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-03-30 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-03-30 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)