Sektion (alle) | |||||||
Ejerskaber | Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Bestyrelse | ||||
Binavne | Direktion | Hovedbranche | Legale ejere | ||||
Navne | Omlægningsperiode slut | Omlægningsperiode start | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Virksomhedsform | Hvidhvask | xbrl | ||||
Formål | Tegningsregel | Vedtægter | Revisor | ||||
Kvartalsbeskæftigelse | Årsbeskæftigelse | Kapital | Kapitalvaluta |
Den 1990-11-07 sletter virksomheden Ejerskaber: I/S STEINSTRASSE 15. (offentliggjort 1999-10-16)
Den 2017-09-07 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2017-09-07)
Den 2017-09-07 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2017-09-07)
Den 2017-09-06 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2017-09-07)
Den 2017-09-07 fjernes Beliggenhedsadresse: Paludan Müllers Vej 1, 2. tv., 1815 Frederiksberg C (offentliggjort 2017-09-07)
Den 2017-09-07 fjernes Bestyrelse: Simon Westrup Gleie (bestyrelse) (offentliggjort 2017-09-07)
Den 2017-09-07 fjernes Binavne: DANSK ERHVERVS-MARKETING ApS (offentliggjort 2017-09-07)
Den 2017-09-07 fjernes Direktion: Sanne Gleie (direktion) (offentliggjort 2017-09-07)
Den 2017-09-07 fjernes Hovedbranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2017-09-07)
Den 2017-09-07 fjernes Legale ejere: Sanne Gleie (offentliggjort 2017-09-07)
Den 2017-09-07 fjernes Navne: NORDISK MARKETING ApS (offentliggjort 2017-09-07)
Den 2017-09-07 fjernes Omlægningsperiode slut: 1993-12-31 (offentliggjort 2017-09-07)
Den 2017-09-07 fjernes Omlægningsperiode start: 1993-01-01 (offentliggjort 2017-09-07)
Den 2017-09-07 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2017-09-07)
Den 2017-09-07 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2017-09-07)
Den 2017-09-07 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2017-09-07)
Den 2017-09-07 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2017-09-07)
Den 2017-05-23 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2017-09-07)
Den 2017-05-18 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-06-07 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2013-05-31 tilføjes Formål: Selskabets formål er reklame, marketing og handel samt skribent- og forlagsvirksomhed. (offentliggjort 2017-09-07)
Den 2013-05-31 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør alene eller af den samlede bestyrelsen (offentliggjort 2017-09-07)
Den 2013-05-31 tilføjes Vedtægter: 2013-05-31 (offentliggjort 2017-09-07)
Den 2013-05-31 fjernes Revisor: DATAREVISION FRR V/PER LARSEN (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-02-19 tilføjes Revisor: DATAREVISION FRR V/PER LARSEN (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-02-19 fjernes Revisor: Grønborg Revision V/Steffen Grønborg (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-09-12 tilføjes Revisor: Grønborg Revision V/Steffen Grønborg (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-09-07 fjernes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-01-21 tilføjes Bestyrelse: Sanne Gleie (formand) (offentliggjort 2017-09-07)
Den 2010-01-21 fjernes Bestyrelse: Knud Westrup Gleie (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-01-21 tilføjes Direktion: Sanne Gleie (direktion) (offentliggjort 2017-09-07)
Den 2010-01-21 fjernes Direktion: Knud Westrup Gleie (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2009-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2008-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2010-10-14)
Den 2008-01-22 tilføjes Kapital (Kapital): 201.000,00 (offentliggjort 2017-09-07)
Den 2008-01-22 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2017-09-07)
Den 2008-01-22 tilføjes Legale ejere: Sanne Gleie (offentliggjort 2017-09-07)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2017-09-07)
Den 2007-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2009-09-08)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-11-05 tilføjes Beliggenhedsadresse: Paludan Müllers Vej 1, 2. tv., 1815 Frederiksberg C (offentliggjort 2017-09-07)
Den 2007-11-04 fjernes Beliggenhedsadresse: Nygade 4, 1164 København K (offentliggjort 2004-06-02)
Den 2006-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2008-10-03)
Den 2005-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2007-07-18)
Den 2004-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2006-05-18)
Den 2004-03-03 fjernes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-02-20 fjernes Revisor: OTTO HOUD STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2005-12-02)
Den 2003-06-10 tilføjes Beliggenhedsadresse: Nygade 4, 1164 København K (offentliggjort 2004-06-02)
Den 2003-06-09 fjernes Beliggenhedsadresse: Kronprinsensgade 5, 1114 København K (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2002-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2004-06-25)
Den 2002-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2002-09-24)
Den 2001-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2002-05-24)
Den 2001-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2003-05-12)
Den 2001-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2002-04-22)
Den 2001-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2002-02-01)
Den 2001-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2001-10-12)
Den 2000-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2002-05-24)
Den 2000-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-06-26 tilføjes Bestyrelse: Simon Westrup Gleie (bestyrelse) (offentliggjort 2017-09-07)
Den 2000-06-26 fjernes Bestyrelse: Poul Flemming Bøgvad Theil (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 1999-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2000-07-18)
Den 1999-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2001-07-24)
Den 1999-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2000-06-28)
Den 1999-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2000-04-01)
Den 1999-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 1999-10-16)
Den 1999-03-16 tilføjes Revisor: OTTO HOUD STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-03-16 fjernes Revisor: Ivan Jasper (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2000-06-29)
Den 1997-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 1999-10-17)
Den 1996-12-05 tilføjes Kapital (Kapital): 200.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-12-05 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-01-01 tilføjes Omlægningsperiode slut: 1993-12-31 (offentliggjort 2017-09-07)
Den 1993-01-01 tilføjes Omlægningsperiode start: 1993-01-01 (offentliggjort 2017-09-07)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapital (Kapital): 100.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1981-06-29 tilføjes Beliggenhedsadresse: Kronprinsensgade 5, 1114 København K (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1981-06-29 tilføjes Bestyrelse: Poul Flemming Bøgvad Theil (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1981-06-29 tilføjes Binavne: DANSK ERHVERVS-MARKETING ApS (offentliggjort 2017-09-07)
Den 1981-06-29 tilføjes Direktion: Knud Westrup Gleie (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1981-06-29 tilføjes Hovedbranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1981-06-29 tilføjes Navne: NORDISK MARKETING ApS (offentliggjort 2017-09-07)
Den 1981-06-29 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2017-09-07)
Den 1981-06-29 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2017-09-07)
Den 1981-06-29 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2017-09-07)
Den 1981-06-29 tilføjes Revisor: Ivan Jasper, DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB, DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1981-06-29 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2017-09-07)
Den 1981-06-29 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2017-09-07)