Direktion | Dato | Rolle |
---|---|---|
Flemming Fuglede Jørgensen | 01.03.1993 | direktion |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Henrik Møller Nielsen | 24.11.1999 | 25.05.2014 | direktion |
Henrik Calum | 01.03.1993 | 27.08.1993 | direktion |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Henrik Møller Nielsen | 29.05.1998 | 25.05.2014 | bestyrelse |
Flemming Fuglede Jørgensen | 01.03.1993 | 25.05.2014 | bestyrelse |
Birte Rasmussen | 01.03.1993 | 25.05.2014 | bestyrelse |
Knud Fuglede Jørgensen | 01.03.1993 | 29.05.1998 | bestyrelse |