Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Navne | Regnskabs år | Stiftere | Virksomhedsform | ||||
Årsbeskæftigelse | Kvartalsbeskæftigelse | Direktion | Revisor | ||||
Formål | Tegningsregel | Vedtægter | Bestyrelse | ||||
Kapital | Kapitalvaluta |
Den 2016-10-24 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2016-10-24)
Den 2016-10-24 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2016-10-24)
Den 2016-10-23 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2016-10-24)
Den 2016-10-24 fjernes Beliggenhedsadresse: Vesterbrogade 26, 2., 1620 København V (offentliggjort 2016-10-24)
Den 2016-10-24 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 1994-06-30 (offentliggjort 2016-10-24)
Den 2016-10-24 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1993-02-12 (offentliggjort 2016-10-24)
Den 2016-10-24 fjernes Hovedbranche: Teater- og koncertvirksomhed (offentliggjort 2016-10-24)
Den 2016-10-24 fjernes Navne: ROCK ON ApS (offentliggjort 2016-10-24)
Den 2016-10-24 fjernes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2016-10-24)
Den 2016-10-24 fjernes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2016-10-24)
Den 2016-10-24 fjernes Stiftere: GREEN HOLDING ApS, DOME STICK HOLDING ApS (offentliggjort 2016-10-24)
Den 2016-10-24 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2016-10-24)
Den 2009-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Teater- og koncertvirksomhed (offentliggjort 2016-10-24)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Teater- og koncertvirksomhed (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2002-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2003-05-21)
Den 2002-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2004-06-25)
Den 2002-10-08 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2016-10-24)
Den 2002-10-07 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-10-08 fjernes Direktion: Niels Lindgreen (direktion) (offentliggjort 2015-03-05)
Den 2002-10-08 fjernes Revisor: MJAKP2 I/S (offentliggjort 2016-04-19)
Den 2002-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2003-03-13)
Den 2002-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2002-12-05)
Den 2002-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2002-09-24)
Den 2001-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2002-05-24)
Den 2001-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2003-05-12)
Den 2001-11-13 fjernes Revisor: KIJELA A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-11-06 tilføjes Revisor: MJAKP2 I/S (offentliggjort 2016-04-19)
Den 2001-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2002-04-22)
Den 2001-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2002-02-01)
Den 2001-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2001-10-12)
Den 2000-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2002-05-24)
Den 2000-10-16 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive virksomhed inden for musikbranchen med tilrettelæggelse af koncerter og formidling af kunstnerisk optræden,og hvad hermed sidestilles kan. (offentliggjort 2016-10-24)
Den 2000-10-16 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2016-04-19)
Den 2000-10-16 tilføjes Vedtægter: 2000-10-16 (offentliggjort 2016-10-24)
Den 2000-10-16 fjernes Bestyrelse: Niels Lindgreen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 1999-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2000-07-18)
Den 1999-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2001-07-24)
Den 1999-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2000-06-28)
Den 1999-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2000-04-01)
Den 1999-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 1999-10-16)
Den 1998-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2000-06-29)
Den 1997-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 1999-10-17)
Den 1997-10-13 fjernes Bestyrelse: John Erling Rosing (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-07-03 fjernes Direktion: John Erling Rosing (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-02-24 tilføjes Kapital (Kapital): 200.000,00 (offentliggjort 2016-10-24)
Den 1993-02-24 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2016-10-24)
Den 1993-02-12 tilføjes Beliggenhedsadresse: Vesterbrogade 26, 2., 1620 København V (offentliggjort 2016-10-24)
Den 1993-02-12 tilføjes Bestyrelse: John Erling Rosing (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-02-12 tilføjes Direktion: John Erling Rosing (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-02-12 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1994-06-30 (offentliggjort 2016-10-24)
Den 1993-02-12 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1993-02-12 (offentliggjort 2016-10-24)
Den 1993-02-12 tilføjes Hovedbranche: Teater- og koncertvirksomhed (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1993-02-12 tilføjes Navne: ROCK ON ApS (offentliggjort 2016-10-24)
Den 1993-02-12 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2016-10-24)
Den 1993-02-12 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2016-10-24)
Den 1993-02-12 tilføjes Revisor: KIJELA A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-02-12 tilføjes Stiftere: GREEN HOLDING ApS, DOME STICK HOLDING ApS (offentliggjort 2016-10-24)
Den 1993-02-12 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2016-10-24)
Den 1993-02-12 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)