Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Direktion | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Navne | Regnskabs år | Stiftere | ||||
Virksomhedsform | Revisor | Formål | Tegningsregel | ||||
Vedtægter | Kapital | Kapitalvaluta |
Den 2000-05-23 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-05-23 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-05-22 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-05-23 fjernes Beliggenhedsadresse: Sandagervej 30, 5854 Gislev (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2000-05-23 fjernes Direktion: Hans Ole Busch Hansen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-05-23 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 1993-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-05-23 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1993-01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-05-23 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2000-05-23 fjernes Navne: HOP NR. 142 ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 2000-05-23 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-05-23 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-05-23 fjernes Stiftere: Michael Gammelmark (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-05-23 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1995-06-28 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-06-27 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-03-30 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-03-29 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-03-01 fjernes Revisor: SELSKAB NR. 19035290 ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-01-10 fjernes Direktion: Henrik Anders Vinten (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-04-15 tilføjes Formål: Selskabets formål er at købe og sælge fast ejendom, løsøre, værdipapirer samt valuta og i forbindelse hermed stående virksomhed samt at udøve næring ved financiel virksomhed. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-04-15 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-04-15 tilføjes Vedtægter: 1994-04-15 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-05-22 tilføjes Navne: HOP NR. 142 ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1993-05-21 fjernes Navne: POH 10 ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1993-05-21 fjernes Direktion: Poul Bøjer (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-05-21 fjernes Revisor: Jens Christian Thrane Mikkelsen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-04-14 tilføjes Navne: POH 10 ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1993-04-13 fjernes Navne: MS LEASING AF 1/1 1993 ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1993-04-13 fjernes Direktion: Michael Gammelmark (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-04-13 fjernes Revisor: Claus Meldgaard (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-03-08 tilføjes Kapital (Kapital): 200.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-03-08 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-02-24 tilføjes Beliggenhedsadresse: Sandagervej 30, 5854 Gislev (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1993-02-24 tilføjes Direktion: Michael Gammelmark (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-02-24 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1993-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-02-24 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1993-01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-02-24 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1993-02-24 tilføjes Navne: MS LEASING AF 1/1 1993 ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1993-02-24 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-02-24 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-02-24 tilføjes Revisor: Claus Meldgaard, Jens Christian Thrane Mikkelsen, SELSKAB NR. 19035290 ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-02-24 tilføjes Stiftere: Michael Gammelmark (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-02-24 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1993-02-24 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)