Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Ingemann Bjerre | 26.09.1950 | 07.12.1998 | direktion |
Verner Viggo Jensen | 26.09.1950 | 13.09.1990 | direktion |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Niels Hykkelbjerg Graversen | 07.01.1993 | 07.12.1998 | bestyrelse |
Per Asbjørn Søndergaard | 26.09.1950 | 07.12.1998 | bestyrelse |
Henry Frede Jørgensen | 26.09.1950 | 07.12.1998 | bestyrelse |
Anna Hanne Sjøgren | 26.09.1950 | 07.12.1998 | bestyrelse |
Ninna Hansen | 26.09.1950 | 07.12.1998 | personlig_suppleant |
Solveig Karen Christensen | 26.09.1950 | 07.12.1998 | personlig_suppleant |
Hans Ole Knudsen | 26.09.1950 | 07.12.1998 | formand |
Ingemann Bjerre | 26.09.1950 | 07.01.1993 | bestyrelse |
Ali Richter Nielsen | 26.09.1950 | 23.08.1991 | bestyrelse |
Knud Hugo Rasmussen | 26.09.1950 | 13.09.1990 | bestyrelse |
Verner Viggo Jensen | 26.09.1950 | 13.09.1990 | bestyrelse |
Hans-Henrik Møller | 26.09.1950 | 13.09.1990 | formand |
Hans Kristian Bonde | 26.09.1950 | 11.04.1989 | bestyrelse |
Niels Erik Nielsen | 26.09.1950 | 11.04.1989 | bestyrelse |
Kurt Tage Nielsen Krighaar | 26.09.1950 | 11.04.1989 | bestyrelse |
Gunnar Drost Mikkelsen | 26.09.1950 | 11.04.1989 | bestyrelse |
Søren Trolborg Jensen | 26.09.1950 | 11.04.1989 | bestyrelse |
Anders Wilhelm Dinesen | 26.09.1950 | 11.04.1989 | bestyrelse |
Marie Therese Jensen | 26.09.1950 | 11.04.1989 | bestyrelse |
Grethe Rona Larsen | 26.09.1950 | 11.04.1989 | bestyrelse |
Frank Tage Larsen | 26.09.1950 | 11.04.1989 | bestyrelse |
Gerda Betty Rommelhoff | 26.09.1950 | 11.04.1989 | personlig_suppleant |
Henning Jørgen Petersen | 26.09.1950 | 11.04.1989 | personlig_suppleant |
Henry Frede Jørgensen | 26.09.1950 | 11.04.1989 | personlig_suppleant |