Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Bestyrelse | Direktion | ||||
Hovedbranche | Navne | Regnskabs år | Revisor | ||||
Virksomhedsform | Årsbeskæftigelse | Kapital | Kapitalvaluta | ||||
Formål | Tegningsregel | Vedtægter |
Den 2007-04-11 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-04-11 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-04-10 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-04-11 fjernes Beliggenhedsadresse: Søndersøvej 41, 1., 2820 Gentofte (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-04-11 fjernes Bestyrelse: Torben Schandel (suppleant) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-04-11 fjernes Direktion: Inga Schandel Larsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-04-11 fjernes Hovedbranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-04-11 fjernes Navne: ANPARTSSELSKABET 'TEGANA' (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-04-11 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-04-11 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-04-11 fjernes Revisor: PricewaterhouseCoopers, Statsautoriseret Revisionsinteressentskab (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-04-11 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-05-29 tilføjes Beliggenhedsadresse: Søndersøvej 41, 1., 2820 Gentofte (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-05-28 fjernes Beliggenhedsadresse: Parkovsvej 55, 2820 Gentofte (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2007-07-18)
Den 2004-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2006-05-18)
Den 2004-01-01 tilføjes Hovedbranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2003-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2005-12-02)
Den 2003-12-31 fjernes Hovedbranche: Anden udlejning af boliger (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2002-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2004-06-25)
Den 2001-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2003-05-12)
Den 2000-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2002-05-24)
Den 1999-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2001-07-24)
Den 1998-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2000-06-29)
Den 1997-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 1999-10-17)
Den 1996-06-21 tilføjes Kapital (Kapital): 132.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-06-21 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-05-31 tilføjes Formål: Selskabets formål er kapitalanlæg og investering, herunder i fast ejendom, administration o.lign virksomhed (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-05-31 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af bestyrlsen i forening eller af et medlem af bestyrelsen i forening med en direktør (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-05-31 tilføjes Vedtægter: 1996-05-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-01-18 tilføjes Revisor: PricewaterhouseCoopers, Statsautoriseret Revisionsinteressentskab (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-01-18 fjernes Revisor: Michael Frankild Brabrand (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-11-11 fjernes Revisor: Michael Frankild Brabrand (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapital (Kapital): 120.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1981-06-26 tilføjes Beliggenhedsadresse: Parkovsvej 55, 2820 Gentofte (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1981-06-26 tilføjes Bestyrelse: Torben Schandel (suppleant) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1981-06-26 tilføjes Direktion: Inga Schandel Larsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1981-06-26 tilføjes Hovedbranche: Anden udlejning af boliger (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1981-06-26 tilføjes Navne: ANPARTSSELSKABET 'TEGANA' (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1981-06-26 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1981-06-26 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1981-06-26 tilføjes Revisor: Michael Frankild Brabrand, Michael Frankild Brabrand (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1981-06-26 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1981-06-26 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)