Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Poul Elof Baerens Jakobsen | 15.09.1998 | 23.02.2000 | direktion |
Kurt Eli Sørensen | 01.02.1993 | 15.09.1998 | direktion |
Bjarne Minet Jensen | 01.02.1993 | 13.10.1993 | direktion |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Daniel Møller | 20.08.1998 | 23.02.2000 | bestyrelse |
Poul Elof Baerens Jakobsen | 12.01.1997 | 23.02.2000 | bestyrelse |
Gerda Elisabeth Jensen | 12.01.1997 | 23.02.2000 | bestyrelse |
Kurt Eli Sørensen | 12.01.1997 | 20.08.1998 | bestyrelse |