Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Bestyrelse | Bibranche | ||||
Binavne | Direktion | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Legale ejere | Navne | Omlægningsperiode slut | Omlægningsperiode start | ||||
Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | Revisor | ||||
Stiftere | Virksomhedsform | xbrl | Formål | ||||
Vedtægter | Tegningsregel | Kapital | Kapitalvaluta |
Den 2023-11-08 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FUSION (offentliggjort 2023-11-15)
Den 2023-11-08 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FUSION (offentliggjort 2023-11-15)
Den 2023-11-07 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2023-11-15)
Den 2023-11-08 fjernes Beliggenhedsadresse: Bogyden 12, 5610 Assens (offentliggjort 2023-11-15)
Den 2023-11-08 fjernes Bestyrelse: Jørgen Strøjer Hansen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2023-11-15)
Den 2023-11-08 fjernes Bibranche: Engroshandel med personbiler, varebiler og minibusser (offentliggjort 2023-11-15)
Den 2023-11-08 fjernes Binavne: VEDSTAARUP BILMUSEUM A/S (offentliggjort 2023-11-15)
Den 2023-11-08 fjernes Direktion: Jørgen Strøjer Hansen (direktør) (offentliggjort 2023-11-15)
Den 2023-11-08 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 1994-05-31 (offentliggjort 2023-11-15)
Den 2023-11-08 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1993-01-21 (offentliggjort 2023-11-15)
Den 2023-11-08 fjernes Hovedbranche: Museer (offentliggjort 2023-11-15)
Den 2023-11-08 fjernes Legale ejere: STRØJER HOLDING ApS (offentliggjort 2023-11-15)
Den 2023-11-08 fjernes Navne: STRØJER SAMLINGEN A/S (offentliggjort 2023-11-15)
Den 2023-11-08 fjernes Omlægningsperiode slut: 1995-12-31 (offentliggjort 2023-11-15)
Den 2023-11-08 fjernes Omlægningsperiode start: 1995-06-01 (offentliggjort 2023-11-15)
Den 2023-11-08 fjernes Reelle ejere: Christian Strøjer, Joachim Strøjer Hansen, Jørgen Strøjer Hansen, Christian Strøjer, Joachim Strøjer Hansen, Jørgen Strøjer Hansen (offentliggjort 2023-11-15)
Den 2023-11-08 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2023-11-15)
Den 2023-11-08 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2023-11-15)
Den 2023-11-08 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2023-11-15)
Den 2023-11-08 fjernes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB, DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2023-11-15)
Den 2023-11-08 fjernes Stiftere: STRØJER TEGL A/S, Karen Bjørg Hansen, Jørgen Strøjer Hansen (offentliggjort 2023-11-15)
Den 2023-11-08 fjernes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2023-11-15)
Den 2023-06-28 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-05-19 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-08-10 tilføjes Reelle ejere: Christian Strøjer, Joachim Strøjer Hansen, Jørgen Strøjer Hansen (offentliggjort 2023-11-15)
Den 2021-08-09 fjernes Reelle ejere: Joachim Strøjer Hansen, Christian Strøjer, Jørgen Strøjer Hansen (offentliggjort 2021-09-21)
Den 2021-05-14 tilføjes Bestyrelse: Karen Bjørg Hansen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2023-11-15)
Den 2021-05-18 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-05-19 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2020-04-16 tilføjes Formål: Selskabets formål er at arrangere events og mødeaktivitet samt øvrige markedsføringsaktiviteter. (offentliggjort 2023-11-15)
Den 2020-04-16 tilføjes Vedtægter: 2020-04-16 (offentliggjort 2023-11-15)
Den 2019-06-04 tilføjes Reelle ejere: Christian Strøjer, Joachim Strøjer Hansen, Jørgen Strøjer Hansen, Joachim Strøjer Hansen, Christian Strøjer, Jørgen Strøjer Hansen (offentliggjort 2023-11-15)
Den 2019-06-03 fjernes Reelle ejere: Jørgen Strøjer Hansen, Christian Strøjer, Joachim Strøjer Hansen, Joachim Strøjer Hansen, Christian Strøjer, Jørgen Strøjer Hansen (offentliggjort 2020-07-31)
Den 2019-06-04 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-05-26 tilføjes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB, DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2023-11-15)
Den 2019-05-25 fjernes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB, DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2019-08-16)
Den 2018-05-08 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-04-26 tilføjes Bestyrelse: Christian Strøjer (formand) (offentliggjort 2023-11-15)
Den 2018-04-26 fjernes Bestyrelse: Poul Sachmann (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2018-04-25 fjernes Bestyrelse: Christian Strøjer (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2017-12-27 tilføjes Reelle ejere: Joachim Strøjer Hansen, Christian Strøjer, Jørgen Strøjer Hansen (offentliggjort 2020-07-31)
Den 2017-12-26 fjernes Reelle ejere: Christian Strøjer, Joachim Strøjer Hansen, Jørgen Strøjer Hansen (offentliggjort 2018-01-04)
Den 2017-12-27 tilføjes Vedtægter: 2017-12-27 (offentliggjort 2020-04-16)
Den 2017-12-13 fjernes Binavne: Strøjer Cars A/S (offentliggjort 2018-01-02)
Den 2017-07-03 tilføjes Binavne: Strøjer Cars A/S (offentliggjort 2018-01-02)
Den 2017-07-03 tilføjes Formål: Selskabets formål er udstillings- og mødevirksomhed og i den forbindelse køb og salg af specialbiler samt anden dermed beslægtet virksomhed (offentliggjort 2020-04-16)
Den 2017-06-28 tilføjes Vedtægter: 2017-06-28 (offentliggjort 2018-01-02)
Den 2017-05-06 tilføjes Bestyrelse: Lars Eli Hansen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2018-05-17)
Den 2017-05-15 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-10-06 tilføjes Beliggenhedsadresse: Bogyden 12, 5610 Assens (offentliggjort 2023-11-15)
Den 2016-10-05 fjernes Beliggenhedsadresse: Bogyden 12, 5610 Assens (offentliggjort 2016-10-06)
Den 2016-05-09 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2015-11-25 tilføjes Bibranche: Engroshandel med personbiler, varebiler og minibusser (offentliggjort 2023-11-15)
Den 2015-02-16 tilføjes Bestyrelse: Esben Thorlacius (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2015-02-16 tilføjes Formål: Selskabets formål er limousinekørsel, køb og salg af specialbiler, museumsdrift samt anden dermed beslægtet virksomhed (offentliggjort 2017-07-03)
Den 2015-02-16 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af Jørgen Strøjer Hansen alene eller af 3 medlemmer af bestyrelsen i forening. (offentliggjort 2023-11-15)
Den 2015-02-16 tilføjes Vedtægter: 2015-02-16 (offentliggjort 2017-07-03)
Den 2014-12-10 tilføjes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB, DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2019-08-16)
Den 2014-12-10 fjernes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-18)
Den 2011-07-01 tilføjes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-18)
Den 2011-07-01 fjernes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS SERVICES STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-18)
Den 2010-10-07 tilføjes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS SERVICES STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-18)
Den 2010-10-07 fjernes Revisor: ERNST & YOUNG DENMARK P/S (offentliggjort 2015-02-18)
Den 2009-06-29 tilføjes Reelle ejere: Jørgen Strøjer Hansen, Christian Strøjer, Joachim Strøjer Hansen, Christian Strøjer, Joachim Strøjer Hansen, Jørgen Strøjer Hansen (offentliggjort 2020-07-31)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Museer (offentliggjort 2023-11-15)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Museer (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-04-23 tilføjes Bestyrelse: Joachim Strøjer Hansen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2023-11-15)
Den 2007-04-23 fjernes Bestyrelse: Holger Strøjer Hansen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2007-03-10 tilføjes Navne: STRØJER SAMLINGEN A/S (offentliggjort 2023-11-15)
Den 2007-03-09 fjernes Navne: VEDSTAARUP BILMUSEUM A/S (offentliggjort 2005-05-19)
Den 2007-03-10 fjernes Binavne: STRØJER SAMLINGEN A/S (offentliggjort 2015-02-18)
Den 2007-01-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Bogyden 12, 5610 Assens (offentliggjort 2016-10-06)
Den 2006-12-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Bogyden 12, 5610 Assens (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-05-02 tilføjes Bestyrelse: Holger Strøjer Hansen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2005-05-02 fjernes Bestyrelse: Karen Bjørg Hansen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2005-05-02 tilføjes Navne: VEDSTAARUP BILMUSEUM A/S (offentliggjort 2005-05-19)
Den 2005-05-01 fjernes Navne: VEDSTÅRUP VETERANBILMUSEUM A/S (offentliggjort 2015-03-18)
Den 2001-03-28 tilføjes Legale ejere: STRØJER HOLDING ApS (offentliggjort 2023-11-15)
Den 1995-10-20 tilføjes Navne: VEDSTÅRUP VETERANBILMUSEUM A/S (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1995-10-19 fjernes Navne: VEDSTÅRUP LIMOUSINE SERVICE A/S (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1995-06-01 tilføjes Omlægningsperiode slut: 1995-12-31 (offentliggjort 2023-11-15)
Den 1995-06-01 tilføjes Omlægningsperiode start: 1995-06-01 (offentliggjort 2023-11-15)
Den 1994-03-15 tilføjes Kapital (Kapital): 2.000.000,00 (offentliggjort 2023-11-15)
Den 1994-03-15 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2023-11-15)
Den 1993-02-11 tilføjes Kapital (Kapital): 1.000.000,00 (offentliggjort 2015-02-18)
Den 1993-02-11 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-18)
Den 1993-01-21 tilføjes Beliggenhedsadresse: Bogyden 12, 5610 Assens (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1993-01-21 tilføjes Bestyrelse: Karen Bjørg Hansen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1993-01-21 tilføjes Binavne: STRØJER SAMLINGEN A/S, VEDSTAARUP BILMUSEUM A/S (offentliggjort 2015-02-18)
Den 1993-01-21 tilføjes Direktion: Jørgen Strøjer Hansen (direktør) (offentliggjort 2023-11-15)
Den 1993-01-21 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1994-05-31 (offentliggjort 2023-11-15)
Den 1993-01-21 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1993-01-21 (offentliggjort 2023-11-15)
Den 1993-01-21 tilføjes Hovedbranche: Museer (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1993-01-21 tilføjes Navne: VEDSTÅRUP LIMOUSINE SERVICE A/S (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1993-01-21 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2023-11-15)
Den 1993-01-21 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2023-11-15)
Den 1993-01-21 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2023-11-15)
Den 1993-01-21 tilføjes Revisor: ERNST & YOUNG DENMARK P/S (offentliggjort 2015-02-18)
Den 1993-01-21 tilføjes Stiftere: STRØJER TEGL A/S, Karen Bjørg Hansen, Jørgen Strøjer Hansen (offentliggjort 2023-11-15)
Den 1993-01-21 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2023-11-15)
Den 1993-01-21 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2023-11-15)