Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Hovedbranche | Navne | ||||
Regnskabs år | Revisor | Virksomhedsform | Årsbeskæftigelse | ||||
Bestyrelse | Direktion | Formål | Tegningsregel | ||||
Vedtægter | Kontaktoplysninger | Kapital | Kapitalvaluta |
Den 2005-02-22 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-02-22 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-02-21 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-02-22 fjernes Beliggenhedsadresse: Store Kongensgade 69, 1264 København K (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-02-22 fjernes Hovedbranche: Investeringsselskaber (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-02-22 fjernes Navne: KRAUSES MEKANISKE VÆVERI. AKTIESELSKAB (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-02-22 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-02-22 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-02-22 fjernes Revisor: CJ Partnership I/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-02-22 fjernes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2004-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2006-05-18)
Den 2004-02-27 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-02-26 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-02-27 fjernes Bestyrelse: Jan Christian Eyrich (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-02-27 fjernes Direktion: Egon Lindstrøm Jensen Høgh (adm. dir) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2005-12-02)
Den 2002-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2004-06-25)
Den 2002-05-30 tilføjes Bestyrelse: Lise Eyrich Høgh (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-05-30 tilføjes Direktion: Egon Lindstrøm Jensen Høgh (adm. dir) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-05-30 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive fabrikation og handel samt finansierings- og investeringsvirksomhed. Selskabet skal tillige kunne eje og drive fast ejendom (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-05-30 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af likvidator. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-05-30 tilføjes Vedtægter: 2002-05-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-01-30 fjernes Bestyrelse: Steen Georg Eyrich (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-01-30 fjernes Direktion: Steen Georg Eyrich (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2003-05-12)
Den 2000-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2002-05-24)
Den 2000-11-01 fjernes Kontaktoplysninger: info@mazanti.dk (offentliggjort 2000-10-03)
Den 2000-08-25 tilføjes Kontaktoplysninger: info@mazanti.dk (offentliggjort 2000-10-03)
Den 2000-02-24 tilføjes Beliggenhedsadresse: Store Kongensgade 69, 1264 København K (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2000-02-23 fjernes Beliggenhedsadresse: Vognmagergade 9, 1120 København K (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2000-01-01 tilføjes Hovedbranche: Investeringsselskaber (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1999-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2001-07-24)
Den 1999-12-31 fjernes Hovedbranche: Vævning af tekstiler (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1998-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2000-06-29)
Den 1997-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 1999-10-17)
Den 1991-05-22 fjernes Bestyrelse: Bodil Eyrich (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-05-22 fjernes Direktion: Bodil Eyrich (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-06-01 fjernes Revisor: Statsaut. revisor Kay Frederik sen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapital (Kapital): 2.500.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1922-05-24 tilføjes Beliggenhedsadresse: Vognmagergade 9, 1120 København K (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1922-05-24 tilføjes Bestyrelse: Bodil Eyrich (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1922-05-24 tilføjes Direktion: Bodil Eyrich (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1922-05-24 tilføjes Hovedbranche: Vævning af tekstiler (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1922-05-24 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): true (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1922-05-24 tilføjes Navne: KRAUSES MEKANISKE VÆVERI. AKTIESELSKAB (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1922-05-24 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1922-05-24 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1922-05-24 tilføjes Revisor: Statsaut. revisor Kay Frederik sen, CJ Partnership I/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1922-05-24 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1922-05-24 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)