Sektion (alle) | |||||||
Hvidhvask | Beliggenhedsadresse | Kontaktoplysninger | Årsbeskæftigelse | ||||
Kvartalsbeskæftigelse | Månedsbeskæftigelse | Direktion | Bestyrelse | ||||
Virksomhedsform | Revisor | Hovedbranche | Navne | ||||
Kapital | Kapitalvaluta |
Den 2022-03-11 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2022-03-11)
Den 2022-03-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Ndr.Ringgade 70, 1., 4200 Slagelse (offentliggjort 2022-03-11)
Den 2022-03-01 tilføjes Kontaktoplysninger: slagelse-tw@ret-raad.dk (offentliggjort 2022-03-12)
Den 2022-02-28 fjernes Beliggenhedsadresse: Ndr.Ringgade 70, 1., 4200 Slagelse (offentliggjort 2022-03-11)
Den 2022-02-28 fjernes Kontaktoplysninger: info@advokatdybdahl.dk (offentliggjort 2022-03-12)
Den 2022-01-21 tilføjes Beliggenhedsadresse: Ndr.Ringgade 70, 1., 4200 Slagelse (offentliggjort 2022-03-11)
Den 2022-01-20 fjernes Beliggenhedsadresse: Ndr.Ringgade 70, 1., 4200 Slagelse (offentliggjort 2022-02-04)
Den 2017-02-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Ndr.Ringgade 70, 1., 4200 Slagelse (offentliggjort 2022-02-04)
Den 2017-01-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Korsgade 1, 1., 4200 Slagelse (offentliggjort 2017-04-21)
Den 2016-04-06 tilføjes Beliggenhedsadresse: Korsgade 1, 1., 4200 Slagelse (offentliggjort 2017-04-21)
Den 2016-04-05 fjernes Beliggenhedsadresse: Rådhuspladsen 1, 1. mf., 4200 Slagelse (offentliggjort 2016-05-12)
Den 2016-04-06 tilføjes Kontaktoplysninger: info@advokatdybdahl.dk (offentliggjort 2022-03-12)
Den 2015-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-05-02)
Den 2015-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-12-16)
Den 2015-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2015-11-20)
Den 2015-05-11 fjernes Direktion: Kristian Baagø (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2015-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-11-20)
Den 2015-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-11-20)
Den 2015-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-05-29)
Den 2015-03-09 fjernes Bestyrelse: Kristian Baagø (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2015-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-05-04)
Den 2015-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-04-01)
Den 2015-01-01 tilføjes Virksomhedsform: 90 (offentliggjort 2015-09-28)
Den 2014-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-07-06)
Den 2014-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-06-24)
Den 2014-12-31 fjernes Virksomhedsform: 100 (offentliggjort 2015-09-28)
Den 2014-12-30 fjernes Bestyrelse: John Anderberg (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2014-12-30 fjernes Revisor: MØLLER & MADSEN REGISTRERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2016-09-02)
Den 2014-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-03-21)
Den 2014-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2014-12-15)
Den 2014-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2014-10-21)
Den 2013-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2014-06-23)
Den 2013-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-05-14)
Den 2013-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2014-04-04)
Den 2013-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2014-01-23)
Den 2013-06-24 fjernes Bestyrelse: Iwan Carl Christensen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2013-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2013-10-09)
Den 2012-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2013-07-18)
Den 2012-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2014-06-24)
Den 2012-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2013-04-29)
Den 2012-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2013-03-18)
Den 2012-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2012-10-17)
Den 2011-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2012-09-04)
Den 2011-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2013-07-18)
Den 2011-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2012-05-11)
Den 2011-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2012-03-16)
Den 2011-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2012-03-13)
Den 2010-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2011-03-31)
Den 2010-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2010-11-30)
Den 2010-04-12 tilføjes Beliggenhedsadresse: Rådhuspladsen 1, 1. mf., 4200 Slagelse (offentliggjort 2016-05-12)
Den 2010-04-11 fjernes Beliggenhedsadresse: Klingeberg 2, 2., 4200 Slagelse (offentliggjort 2006-12-28)
Den 2010-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2010-09-23)
Den 2009-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2010-09-22)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Andre organisationer og foreninger i.a.n. (offentliggjort 2007-12-25)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Selskabelige foreninger, loger mv. (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-10-01 tilføjes Revisor: MØLLER & MADSEN REGISTRERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2016-09-02)
Den 2007-10-01 fjernes Revisor: KPJT REGISTRERET REVISIONSAKTIESELSKAB SLAGELSE (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-01-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Klingeberg 2, 2., 4200 Slagelse (offentliggjort 2006-12-28)
Den 2006-12-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Klingeberg 2, 2., 4200 Slagelse (offentliggjort 2000-09-29)
Den 2003-01-15 tilføjes Revisor: KPJT REGISTRERET REVISIONSAKTIESELSKAB SLAGELSE (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-01-15 fjernes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2003-05-12)
Den 2001-05-15 fjernes Bestyrelse: Herman Hald (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2000-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2002-05-24)
Den 2000-09-29 tilføjes Beliggenhedsadresse: Klingeberg 2, 2., 4200 Slagelse (offentliggjort 2000-09-29)
Den 2000-09-28 fjernes Beliggenhedsadresse: Jernbanegade 7, 4200 Slagelse (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1999-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2001-07-24)
Den 1999-10-16 tilføjes Beliggenhedsadresse: Jernbanegade 7, 4200 Slagelse (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1999-10-16 tilføjes Hovedbranche: Selskabelige foreninger, loger mv. (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1999-10-16 tilføjes Navne: SLAGELSE HÅNDVÆRKER- OG INDUSTRIFORENINGS FOND (offentliggjort 2015-03-12)
Den 1999-10-16 tilføjes Virksomhedsform: 100 (offentliggjort 2015-09-28)
Den 1998-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2000-06-29)
Den 1997-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 1999-10-17)
Den 1994-07-04 fjernes Bestyrelse: Ebbe Fobian Olsen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1993-09-16 fjernes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-02-17 tilføjes Bestyrelse: Ebbe Fobian Olsen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1993-02-17 tilføjes Direktion: Kristian Baagø (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1993-02-17 tilføjes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB, DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-05-05 tilføjes Kapital (Kapital): 1.000.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-05-05 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)