Sektion (alle) | |||||||
Navne | Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Bestyrelse | ||||
Direktion | Første regnskabsperiode | Regnskabs år | Revisor | ||||
Virksomhedsform | Kapital | Kapitalvaluta | Formål | ||||
Tegningsregel | Vedtægter |
Den 1994-01-21 fjernes Navne: KOLDING TOTALENTREPRISE A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-12-06 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-12-06 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-12-05 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-12-06 fjernes Beliggenhedsadresse: H.C.Ørstedsvej 12, 6000 Kolding (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-12-06 fjernes Bestyrelse: Enzo de Paoli (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-12-06 fjernes Direktion: Benno Nielsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-12-06 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 1982-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-12-06 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1981-08-07 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-12-06 fjernes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-12-06 fjernes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-12-06 fjernes Revisor: Ole Frydensberg Rasmussen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-12-06 fjernes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-02-12 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-02-11 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-07-27 fjernes Bestyrelse: Birgit Vibeke Helk (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapital (Kapital): 360.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1983-11-18 tilføjes Formål: Selskabets formål er udførelse af totalentrepriser, hovedentrepriser samt køb og salg af fast ejendom (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1983-11-18 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af bestyrelsens formand i forening med et medlem af bestyrelsen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1983-11-18 tilføjes Vedtægter: 1983-11-18 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1981-08-07 tilføjes Beliggenhedsadresse: H.C.Ørstedsvej 12, 6000 Kolding (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1981-08-07 tilføjes Bestyrelse: Birgit Vibeke Helk (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1981-08-07 tilføjes Direktion: Benno Nielsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1981-08-07 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1982-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1981-08-07 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1981-08-07 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1981-08-07 tilføjes Navne: KOLDING TOTALENTREPRISE A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1981-08-07 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1981-08-07 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1981-08-07 tilføjes Revisor: Ole Frydensberg Rasmussen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1981-08-07 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1981-08-07 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)