Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Beliggenhedsadresse | Hvidhvask | Direktion | ||||
Bibranche | Hovedbranche | Reelle ejere | Formål | ||||
Navne | Revisor | Tegningsregel | Vedtægter | ||||
Legale ejere | Omlægningsperiode slut | Omlægningsperiode start | Kapital | ||||
Første regnskabsperiode | Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | ||||
Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-05-31 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-06-20 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-06-17 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-06-08 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-05-14 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-05-06 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-05-09 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-05-01 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-11-22 tilføjes Beliggenhedsadresse: Rosenørnsgade 6, st., 8900 Randers C (offentliggjort 2016-11-22)
Den 2016-11-21 fjernes Beliggenhedsadresse: Rosenørnsgade 6, st., 8900 Randers C (offentliggjort 2016-11-22)
Den 2016-11-22 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2016-11-22)
Den 2016-11-18 tilføjes Direktion: Erik Dybdahl (direktør) (offentliggjort 2016-11-22)
Den 2016-11-18 fjernes Direktion: Ejler Ejlersen (direktion) (offentliggjort 2016-11-22)
Den 2016-05-27 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2014-08-19 tilføjes Beliggenhedsadresse: Rosenørnsgade 6, st., 8900 Randers C (offentliggjort 2016-11-22)
Den 2014-08-18 fjernes Beliggenhedsadresse: Snaregade 2, 1., 8900 Randers C (offentliggjort 2014-08-19)
Den 2013-06-14 tilføjes Beliggenhedsadresse: Snaregade 2, 1., 8900 Randers C (offentliggjort 2014-08-19)
Den 2013-06-13 fjernes Beliggenhedsadresse: Dannebrogsgade 5, st., 8800 Viborg (offentliggjort 2011-06-17)
Den 2011-06-17 tilføjes Beliggenhedsadresse: Dannebrogsgade 5, st., 8800 Viborg (offentliggjort 2011-06-17)
Den 2011-06-16 fjernes Beliggenhedsadresse: Gothersgade 2, 8800 Viborg (offentliggjort 2004-02-10)
Den 2008-01-02 tilføjes Bibranche: Kombinerede serviceydelser (offentliggjort 2008-01-04)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2007-12-27)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2005-04-25)
Den 2007-12-30 fjernes Bibranche: Administration af fast ejendom på kontraktbasis (offentliggjort 2005-04-25)
Den 2007-11-26 tilføjes Reelle ejere: Erik Dybdahl (offentliggjort 2017-11-21)
Den 2005-04-22 tilføjes Bibranche: Administration af fast ejendom på kontraktbasis (offentliggjort 2005-04-25)
Den 2005-04-20 fjernes Bibranche: Administration af fast ejendom på kontraktbasis (offentliggjort 2001-06-08)
Den 2005-04-21 tilføjes Hovedbranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2005-04-25)
Den 2005-04-20 fjernes Hovedbranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2001-06-08)
Den 2004-02-10 tilføjes Beliggenhedsadresse: Gothersgade 2, 8800 Viborg (offentliggjort 2004-02-10)
Den 2004-02-09 fjernes Beliggenhedsadresse: Amaliegade 6, 1., 1256 København K (offentliggjort 2001-05-31)
Den 2004-02-10 tilføjes Direktion: Ejler Ejlersen (direktion) (offentliggjort 2016-11-22)
Den 2004-02-10 fjernes Direktion: Poul Christen Kaae Eriksen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-02-10 tilføjes Formål: Selskabets formål er investeringsvirksomhed. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-02-10 tilføjes Navne: EJENDOMSSELSKABET ARCTURUS ApS (offentliggjort 2004-02-10)
Den 2004-02-09 fjernes Navne: EJENDOMSSELSKABET ÅBOULEVARDEN 32 ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2004-02-10 tilføjes Revisor: REVISION 2 A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-02-10 fjernes Revisor: ERNST & YOUNG Danmark A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-02-10 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-02-10 tilføjes Vedtægter: 2004-02-10 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-10-01 tilføjes Legale ejere: HESTIA EJENDOMME ApS (offentliggjort 2015-06-01)
Den 2001-05-31 tilføjes Beliggenhedsadresse: Amaliegade 6, 1., 1256 København K (offentliggjort 2001-05-31)
Den 2001-05-30 fjernes Beliggenhedsadresse: Amaliegade 14, 1256 København K (offentliggjort 2000-01-27)
Den 2000-07-01 tilføjes Bibranche: Administration af fast ejendom på kontraktbasis (offentliggjort 2001-06-08)
Den 2000-07-01 tilføjes Hovedbranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2001-06-08)
Den 2000-06-30 fjernes Hovedbranche: Administration af fast ejendom på kontraktbasis (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1999-07-01 tilføjes Omlægningsperiode slut: 2000-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-07-01 tilføjes Omlægningsperiode start: 1999-07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-01-01 tilføjes Direktion: Poul Christen Kaae Eriksen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-01-01 fjernes Direktion: Carsten Janus Andersen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-01-01 tilføjes Revisor: ERNST & YOUNG Danmark A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-01-01 fjernes Revisor: ANDERSEN HÜBERTZ KIRKHOFF STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-01-15 tilføjes Revisor: ANDERSEN HÜBERTZ KIRKHOFF STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-01-15 fjernes Revisor: MIDTGAARD & HUBERTZ. STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-09-07 tilføjes Beliggenhedsadresse: Amaliegade 14, 1256 København K (offentliggjort 2000-01-27)
Den 1995-09-06 fjernes Beliggenhedsadresse: Amaliegade 16, 1256 København K (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1994-10-20 tilføjes Revisor: MIDTGAARD & HUBERTZ. STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-10-20 fjernes Revisor: BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-01-06 tilføjes Kapital (Kapital): 200.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-01-06 tilføjes Kapital (Kapitalvaluta): DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-11-25 tilføjes Beliggenhedsadresse: Amaliegade 16, 1256 København K (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1992-11-25 tilføjes Direktion: Carsten Janus Andersen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-11-25 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1994-04-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-11-25 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1992-11-25 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-11-25 tilføjes Hovedbranche: Administration af fast ejendom på kontraktbasis (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1992-11-25 tilføjes Navne: EJENDOMSSELSKABET ÅBOULEVARDEN 32 ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1992-11-25 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-11-25 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-11-25 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-03-11)
Den 1992-11-25 tilføjes Revisor: BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-11-25 tilføjes Stiftere: INVESTERINGSSELSKABET AF 19. MARTS1961 A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-11-25 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1992-11-25 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)