Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Navne | Omlægningsperiode slut | Omlægningsperiode start | Regnskabs år | ||||
Revisor | Stiftere | Virksomhedsform | Direktion | ||||
Kvartalsbeskæftigelse | Årsbeskæftigelse | Formål | Tegningsregel | ||||
Vedtægter | Binavne | Kapital | Kapitalvaluta |
Den 2013-04-09 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-04-09 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-04-08 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-04-09 fjernes Beliggenhedsadresse: Store Mølle Vej 4, 3., 2300 København S (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2013-04-09 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 1993-04-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-04-09 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1992-06-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-04-09 fjernes Hovedbranche: Slagter- og viktualieforretninger (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2013-04-09 fjernes Navne: AMAGER KØDUDSALG ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2013-04-09 fjernes Omlægningsperiode slut: 1997-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-04-09 fjernes Omlægningsperiode start: 1996-05-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-04-09 fjernes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-04-09 fjernes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-04-09 fjernes Revisor: REVISIONSFIRMAET JAN VALENTIN ANDERSEN (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-04-09 fjernes Stiftere: Peter Bigum, Nini Auene Kjellberg (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-04-09 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2012-06-18 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-06-17 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-05-08 fjernes Direktion: Peter Bigum (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-01-31 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-01-30 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-10-27 tilføjes Beliggenhedsadresse: Store Mølle Vej 4, 3., 2300 København S (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-10-26 fjernes Beliggenhedsadresse: Amagerbrogade 248, 2300 København S (offentliggjort 2005-12-07)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Slagter- og viktualieforretninger (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Slagter- og viktualieforretninger (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2007-09-03)
Den 2006-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2007-09-03)
Den 2006-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2008-10-03)
Den 2006-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2007-07-18)
Den 2006-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2007-01-12)
Den 2006-04-27 tilføjes Revisor: REVISIONSFIRMAET JAN VALENTIN ANDERSEN (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-04-27 fjernes Revisor: JUUL & PARTNERE (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2007-01-11)
Den 2005-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2006-09-01)
Den 2005-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2007-07-18)
Den 2005-11-16 tilføjes Beliggenhedsadresse: Amagerbrogade 248, 2300 København S (offentliggjort 2005-12-07)
Den 2005-11-15 fjernes Beliggenhedsadresse: Plantagevej 6, 4160 Herlufmagle (offentliggjort 2005-09-08)
Den 2005-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2006-04-11)
Den 2005-09-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Plantagevej 6, 4160 Herlufmagle (offentliggjort 2005-09-08)
Den 2005-09-01 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive handel, produktion, service og hermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-09-01 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af likvidator. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-09-01 tilføjes Vedtægter: 2005-09-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-08-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Amagerbrogade 248, 2300 København S (offentliggjort 2003-11-11)
Den 2005-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2005-12-02)
Den 2005-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2005-10-04)
Den 2004-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2005-10-04)
Den 2004-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2006-05-18)
Den 2004-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2005-04-19)
Den 2004-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2004-12-02)
Den 2004-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2004-12-02)
Den 2004-03-25 fjernes Direktion: Nini Auene Kjellberg (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2004-06-25)
Den 2003-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2005-12-02)
Den 2003-11-11 tilføjes Beliggenhedsadresse: Amagerbrogade 248, 2300 København S (offentliggjort 2003-11-11)
Den 2003-11-10 fjernes Beliggenhedsadresse: Bådsmandsvej 25, 2660 Brøndby Strand (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2003-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2004-03-11)
Den 2003-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2003-12-15)
Den 2003-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2003-09-11)
Den 2002-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2003-05-21)
Den 2002-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2004-06-25)
Den 2002-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2003-03-13)
Den 2002-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2002-12-05)
Den 2002-05-29 tilføjes Navne: AMAGER KØDUDSALG ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2002-05-28 fjernes Navne: J. K. KØD I ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 2002-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2002-09-24)
Den 2001-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2002-05-24)
Den 2001-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2003-05-12)
Den 2001-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2002-04-22)
Den 2001-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2002-02-01)
Den 2001-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2001-10-12)
Den 2000-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2002-05-24)
Den 2000-12-13 tilføjes Revisor: JUUL & PARTNERE (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-12-13 fjernes Revisor: inforevision statsautoriseret revisionsaktieselskab (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 1999-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2000-07-18)
Den 1999-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2001-07-24)
Den 1999-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2000-06-28)
Den 1999-09-27 fjernes Binavne: J. K. KØD III ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2000-04-01)
Den 1999-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 1999-10-16)
Den 1998-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2000-06-29)
Den 1997-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 1999-10-17)
Den 1997-02-14 tilføjes Revisor: inforevision statsautoriseret revisionsaktieselskab (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-02-14 fjernes Revisor: Holger Hviid (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-10-10 tilføjes Navne: J. K. KØD I ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1996-10-09 fjernes Navne: J.K. KØD V/PETER OG NINI BIGUM ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1996-09-30 tilføjes Direktion: Nini Auene Kjellberg (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-09-30 tilføjes Revisor: Holger Hviid (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-09-30 fjernes Revisor: BALTISK REVISION ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-05-01 tilføjes Omlægningsperiode slut: 1997-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-05-01 tilføjes Omlægningsperiode start: 1996-05-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-08-14 fjernes Revisor: ØENS REVISION OG FORVALTNING, KØBENHAVN ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-07-15 tilføjes Revisor: BALTISK REVISION ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-02-01 tilføjes Kapital (Kapital): 200.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-02-01 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-11-30 tilføjes Beliggenhedsadresse: Bådsmandsvej 25, 2660 Brøndby Strand (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1992-11-30 tilføjes Binavne: J. K. KØD III ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-11-30 tilføjes Direktion: Peter Bigum (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-11-30 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1993-04-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-11-30 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1992-06-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-11-30 tilføjes Hovedbranche: Slagter- og viktualieforretninger (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1992-11-30 tilføjes Navne: J.K. KØD V/PETER OG NINI BIGUM ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1992-11-30 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-11-30 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-11-30 tilføjes Revisor: ØENS REVISION OG FORVALTNING, KØBENHAVN ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-11-30 tilføjes Stiftere: Peter Bigum, Nini Auene Kjellberg (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-11-30 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1992-11-30 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)