Direktion | Dato | Rolle |
---|---|---|
Henrik Djernis Schütze | 03.05.2019 | direktør |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Peter Malling Lambert | 22.03.1999 | 03.05.2019 | direktør |
Lennart Aure Ricard | 21.01.1993 | 22.03.1999 | direktør |
Bestyrelse | Dato | Rolle |
---|---|---|
Peter Malling Lambert | 01.06.2023 | formand |
Jørgen Bek Weiss Hansen | 28.05.2018 | bestyrelsesmedlem |
Kristina Blichfeldt Lautrup | 24.04.2017 | bestyrelsesmedlem |
Ann Grew Pfeiffer | 02.05.2016 | bestyrelsesmedlem |
Terese Buus Foged | 02.05.2005 | bestyrelsesmedlem |
Henrik Djernis Schütze | 07.02.2003 | bestyrelsesmedlem |
Steen Anker Lassen | 21.01.1993 | bestyrelsesmedlem |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Thomas Riise | 14.11.2012 | 01.07.2015 | formand |
Peter Malling Lambert | 21.01.1993 | 31.05.2023 | bestyrelsesmedlem |
Lennart Aure Ricard | 21.01.1993 | 02.05.2012 | bestyrelsesmedlem |