Sektion (alle) | |||||||
Navne | Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Direktion | ||||
Første regnskabsperiode | Regnskabs år | Stiftere | Virksomhedsform | ||||
Revisor | Kapital | Kapitalvaluta | Formål | ||||
Tegningsregel | Vedtægter |
Den 1995-12-20 fjernes Navne: J. T. MORTENSEN INVEST AF 18. DECEMBER 1992 ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-12-14 tilføjes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-12-14 fjernes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-12-13 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-12-14 fjernes Beliggenhedsadresse: Industrivænget 33, 3320 Skævinge (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-12-14 fjernes Direktion: Jørgen Erik Tokkesdal Mortensen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-12-14 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 1993-09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-12-14 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1992-10-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-12-14 fjernes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-12-14 fjernes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-12-14 fjernes Stiftere: J.T. MORTENSEN ENGINEERING AF 18. DECEMBER 1979 ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-12-14 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-11-29 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-11-28 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-09-21 fjernes Revisor: Jan Wenzell (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-02-01 tilføjes Kapital (Kapital): 200.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-02-01 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-12-18 tilføjes Beliggenhedsadresse: Industrivænget 33, 3320 Skævinge (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-12-18 tilføjes Direktion: Jørgen Erik Tokkesdal Mortensen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-12-18 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive investering og financiering samt anden hermed beslægtet virksomhed, herunder som fuldt ansvarlig deltager i interessentskaber og kommanditskaber. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-12-18 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1993-09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-12-18 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1992-10-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-12-18 tilføjes Navne: J. T. MORTENSEN INVEST AF 18. DECEMBER 1992 ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-12-18 tilføjes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-12-18 tilføjes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-12-18 tilføjes Revisor: Jan Wenzell (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-12-18 tilføjes Stiftere: J.T. MORTENSEN ENGINEERING AF 18. DECEMBER 1979 ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-12-18 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør alene. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-12-18 tilføjes Vedtægter: 1992-12-18 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-12-18 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-12-18 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)