Sektion (alle) | |||||||
Årsbeskæftigelse | Binavne | Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | ||||
Bestyrelse | Direktion | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Navne | Regnskabs år | Revisor | Stiftere | ||||
Virksomhedsform | Kvartalsbeskæftigelse | Formål | Tegningsregel | ||||
Vedtægter | Kapital | Kapitalvaluta |
Den 2013-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2013-11-22 fjernes Binavne: NØRREGAARD BOLIG A/S, ADVODAN SILKEBORG A/S, ADVODAN KJELLERUP A/S, ADVOCATIO ADVOKATAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-11-18 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FUSION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-11-18 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FUSION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-11-17 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-11-18 fjernes Beliggenhedsadresse: Christian 8.s Vej 2 b., 8600 Silkeborg (offentliggjort 2014-02-05)
Den 2013-11-18 fjernes Bestyrelse: Finn Hjernø Offersen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-11-18 fjernes Direktion: Flemming Thougård Jespersen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-11-18 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 1993-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-11-18 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1992-12-22 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-11-18 fjernes Hovedbranche: Juridisk bistand (offentliggjort 2014-02-05)
Den 2013-11-18 fjernes Navne: ADVOKATAKTIESELSKABET OFFERSEN, DALGÅRD, JESPERSEN & NØRREGAARD (offentliggjort 2014-02-05)
Den 2013-11-18 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-11-18 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-11-18 fjernes Revisor: Lars Kruse (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-11-18 fjernes Stiftere: Troels Henrik Horneman, Søren Geertsen Dalgaard, Niels Henning Bjørumslet, Henrik Hedegård Lyhne, Finn Hjernø Offersen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-11-18 fjernes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2014-02-05)
Den 2013-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2013-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2013-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2013-10-09)
Den 2012-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2013-07-18)
Den 2012-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2012-10-31 tilføjes Beliggenhedsadresse: Christian 8.s Vej 2 b., 8600 Silkeborg (offentliggjort 2014-02-05)
Den 2012-10-30 fjernes Beliggenhedsadresse: Søndergade 2, 8600 Silkeborg (offentliggjort 2007-09-21)
Den 2012-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2013-04-29)
Den 2012-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2013-03-18)
Den 2012-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2012-10-17)
Den 2012-02-10 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive advokatvirksomhed. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-02-10 tilføjes Navne: ADVOKATAKTIESELSKABET OFFERSEN, DALGÅRD, JESPERSEN & NØRREGAARD (offentliggjort 2014-02-05)
Den 2012-02-09 fjernes Navne: ADVOKATAKTIESELSKABET OFFERSEN, BJØRUMSLET, DALGÅRD, JESPERSEN & NØRREGAARD (offentliggjort 2003-02-06)
Den 2012-02-10 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør i forening med et medlem af bestyrelsen, 2 bestyrelsesmedlemmer i forening, eller af den samlede bestyrelse. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-02-10 tilføjes Vedtægter: 2012-02-10 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-02-10 fjernes Bestyrelse: Niels Henning Bjørumslet (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2012-09-04)
Den 2011-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2013-07-18)
Den 2011-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2012-05-11)
Den 2011-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2012-03-16)
Den 2011-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2012-03-13)
Den 2010-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2011-06-23)
Den 2010-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2011-03-31)
Den 2010-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2010-11-30)
Den 2010-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2010-09-23)
Den 2009-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2010-09-22)
Den 2009-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2011-11-30)
Den 2009-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2009-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2010-01-07)
Den 2009-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2009-09-02)
Den 2008-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2009-06-11)
Den 2008-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2010-10-14)
Den 2008-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2009-03-02)
Den 2008-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2008-12-16)
Den 2008-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2008-08-29)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Juridisk bistand (offentliggjort 2014-02-05)
Den 2007-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2008-07-03)
Den 2007-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2009-09-08)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Advokatvirksomhed (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2008-03-27)
Den 2007-09-21 tilføjes Beliggenhedsadresse: Søndergade 2, 8600 Silkeborg (offentliggjort 2007-09-21)
Den 2007-09-20 fjernes Beliggenhedsadresse: Søndergade 2, 8600 Silkeborg (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2008-02-29)
Den 2007-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2007-09-03)
Den 2006-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2007-09-03)
Den 2006-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2008-10-03)
Den 2006-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2007-07-18)
Den 2006-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2007-01-12)
Den 2006-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2007-01-11)
Den 2005-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2006-09-01)
Den 2005-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2007-07-18)
Den 2005-11-11 tilføjes Direktion: Flemming Thougård Jespersen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-11-11 fjernes Direktion: Søren Geertsen Dalgaard (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2006-04-11)
Den 2005-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2005-12-02)
Den 2005-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2005-10-04)
Den 2004-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2005-10-04)
Den 2004-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2006-05-18)
Den 2004-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2005-04-19)
Den 2004-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2004-12-02)
Den 2004-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2004-12-02)
Den 2003-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2004-06-25)
Den 2003-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2005-12-02)
Den 2003-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2004-03-11)
Den 2003-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2003-12-15)
Den 2003-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2003-09-11)
Den 2003-02-04 tilføjes Navne: ADVOKATAKTIESELSKABET OFFERSEN, BJØRUMSLET, DALGÅRD, JESPERSEN & NØRREGAARD (offentliggjort 2003-02-06)
Den 2003-02-03 fjernes Navne: ADVOKATAKTIESELSKABET FINN OFFERSEN. N. HENNING BJØRUMSLET. SØREN G. DALGÅRD. FLEMMING JESPERSEN (offentliggjort 2015-03-18)
Den 2002-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2003-05-21)
Den 2002-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2004-06-25)
Den 2002-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2003-03-13)
Den 2002-08-13 tilføjes Bestyrelse: Erik Nørregaard (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-08-13 tilføjes Kapital (Kapital): 625.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-08-13 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2002-12-05)
Den 2002-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2002-09-24)
Den 2001-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2002-05-24)
Den 2001-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2003-05-12)
Den 2001-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2002-04-22)
Den 2001-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2002-02-01)
Den 2001-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2001-10-12)
Den 2000-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2002-05-24)
Den 2000-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 1999-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2000-07-18)
Den 1999-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2001-07-24)
Den 1999-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2000-06-28)
Den 1999-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2000-04-01)
Den 1999-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 1999-10-16)
Den 1998-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2000-06-29)
Den 1997-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 1999-10-17)
Den 1997-09-20 tilføjes Navne: ADVOKATAKTIESELSKABET FINN OFFERSEN. N. HENNING BJØRUMSLET. SØREN G. DALGÅRD. FLEMMING JESPERSEN (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1997-09-19 fjernes Navne: ADVOKATAKTIESELSKABET FINN OFFERSEN, N. HENNING BJØRUMSLET, SØREN G. DALGÅRD, FLEMMING JESPERS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1997-04-02 tilføjes Navne: ADVOKATAKTIESELSKABET FINN OFFERSEN, N. HENNING BJØRUMSLET, SØREN G. DALGÅRD, FLEMMING JESPERS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1997-04-01 fjernes Navne: ADVOKATAKTIESELSKABET HORNEMAN & OFFERSEN (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1997-04-01 tilføjes Bestyrelse: Flemming Thougård Jespersen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-04-01 fjernes Bestyrelse: Henrik Hedegård Lyhne (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-02-24 tilføjes Direktion: Søren Geertsen Dalgaard (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-02-24 fjernes Direktion: Troels Henrik Horneman (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-05-23 tilføjes Navne: ADVOKATAKTIESELSKABET HORNEMAN & OFFERSEN (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1996-05-22 fjernes Navne: ADVOKATAKTIESELSKABET TROELS HORNEMAN, FINN OFFERSEN, N. HENNING BJØRUMSLET, SØREN G. (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1993-02-03 tilføjes Kapital (Kapital): 500.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-02-03 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-12-22 tilføjes Beliggenhedsadresse: Søndergade 2, 8600 Silkeborg (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1992-12-22 tilføjes Bestyrelse: Henrik Hedegård Lyhne (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-12-22 tilføjes Binavne: NØRREGAARD BOLIG A/S, ADVODAN SILKEBORG A/S, ADVODAN KJELLERUP A/S, ADVOCATIO ADVOKATAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-12-22 tilføjes Direktion: Troels Henrik Horneman (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-12-22 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1993-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-12-22 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1992-12-22 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-12-22 tilføjes Hovedbranche: Advokatvirksomhed (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1992-12-22 tilføjes Navne: ADVOKATAKTIESELSKABET TROELS HORNEMAN, FINN OFFERSEN, N. HENNING BJØRUMSLET, SØREN G. (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1992-12-22 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-12-22 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-12-22 tilføjes Revisor: Lars Kruse (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-12-22 tilføjes Stiftere: Troels Henrik Horneman, Søren Geertsen Dalgaard, Niels Henning Bjørumslet, Henrik Hedegård Lyhne, Finn Hjernø Offersen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-12-22 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2014-02-05)
Den 1992-12-22 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)