Stiftere | Status | Dato |
---|---|---|
Henning Pedersen | 20.01.1993 | |
Holger Jensen | 20.01.1993 | |
Kirsten Kjærsgaard Nohns | 20.01.1993 | |
Lone Bjerregaard | 20.01.1993 |
Legale ejere | Status | Dato | Andel | Stemmer |
---|---|---|---|---|
HP Holding Ringkøbing ApS (CVR 43420283) | NORMAL | 27.06.2022 | 33,33-49,99% | 33,33 % |
HJ Holding Kloster ApS (CVR 43420275) | NORMAL | 27.06.2022 | 33,33-49,99% | 33,33 % |
HB HOLMSLAND HOLDING ApS (CVR 32067816) | OPLØSTEFTERERKLÆRING | 25.02.2009 | 10,00-14,99% | 10,00 % |
Historik | Fra | Til | Andel | Stemmer |
---|---|---|---|---|
Holmsland Holding ApS (CVR 43025686) | 31.01.2022 | 27.06.2022 | 90,00-99,99% | 90,00 % |
Holger Jensen | 25.02.2009 | 31.01.2022 | 33,33-49,99% | 33,33 % |
Henning Pedersen | 25.02.2009 | 31.01.2022 | 33,33-49,99% | 33,33 % |
Datter-/associerede | Status | Dato | Andel | Stemmer |
---|---|---|---|---|
VOGNKÆR MØLLELAUG A/S (CVR 15327596) | NORMAL | 20.01.1993 | 5,00-9,99% | 5,00-9,99% |