Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Bestyrelse | Direktion | ||||
Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Navne | Omlægningsperiode slut | ||||
Omlægningsperiode start | Regnskabs år | Revisor | Stiftere | ||||
Virksomhedsform | Kontaktoplysninger | Formål | Tegningsregel | ||||
Vedtægter | Kapital | Kapitalvaluta |
Den 2009-05-18 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FUSION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-05-18 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FUSION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-05-17 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-05-18 fjernes Beliggenhedsadresse: Smedevej 2, 6880 Tarm (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2009-05-18 fjernes Bestyrelse: John McFaull (næstformand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-05-18 fjernes Direktion: Ole Veng Andersen (adm. dir) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-05-18 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 1994-04-07 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-05-18 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1993-01-06 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-05-18 fjernes Hovedbranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2009-05-18 fjernes Navne: BAXI HOLDING A/S (offentliggjort 2015-03-18)
Den 2009-05-18 fjernes Omlægningsperiode slut: 1999-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-05-18 fjernes Omlægningsperiode start: 1999-04-08 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-05-18 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-05-18 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-05-18 fjernes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS SERVICES STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-05-18 fjernes Stiftere: Klaus Søgaard, Jan-Erik Gunnar Svensson, GORRISSEN FEDERSPIEL KOMPLEMENTAR ADVOKATANPARTSSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-05-18 fjernes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-01-04 tilføjes Bestyrelse: Ole Veng Andersen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-04 fjernes Bestyrelse: Michael Burke (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-04 tilføjes Direktion: Ole Veng Andersen (adm. dir) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-04 fjernes Direktion: Ian Laraway (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-10-01 tilføjes Direktion: Ian Laraway (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-10-01 fjernes Direktion: Hans Martin Sørensen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-08-30 tilføjes Bestyrelse: Michael Burke (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-08-30 fjernes Bestyrelse: Hans Martin Sørensen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-01-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Smedevej 2, 6880 Tarm (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-12-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Smedevej 2, 6880 Tarm (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-04-26 tilføjes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS SERVICES STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-04-26 fjernes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS SERVICES STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-12-09 fjernes Kontaktoplysninger: baxi@baxi.dk (offentliggjort 2003-01-21)
Den 2004-05-03 tilføjes Bestyrelse: John McFaull (næstformand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-05-03 fjernes Bestyrelse: Mark John Edwards (næstformand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-03-12 tilføjes Bestyrelse: Hans Martin Sørensen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-03-12 fjernes Bestyrelse: Per Bach Nielsen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-03-12 tilføjes Direktion: Hans Martin Sørensen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-03-12 fjernes Direktion: Per Bach Nielsen (adm. dir) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-01-13 tilføjes Kontaktoplysninger: baxi@baxi.dk (offentliggjort 2003-01-21)
Den 2002-12-04 tilføjes Bestyrelse: Per Bach Nielsen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-12-04 fjernes Bestyrelse: Bryan Mark Gray (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-07-01 tilføjes Direktion: Per Bach Nielsen (adm. dir) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-07-01 fjernes Direktion: Sten Daugaard-Hansen (adm. dir) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-05-31 tilføjes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS SERVICES STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-05-31 fjernes Revisor: ERNST & YOUNG Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-03-01 tilføjes Bestyrelse: Mark John Edwards (næstformand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-03-01 fjernes Bestyrelse: Peter Robert Johnson (næstformand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-11-26 tilføjes Bestyrelse: Sten Daugaard-Hansen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-11-26 fjernes Bestyrelse: Ole Aastrup Søborg (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-11-26 tilføjes Direktion: Sten Daugaard-Hansen (adm. dir) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-11-26 fjernes Direktion: Ole Aastrup Søborg (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-11-26 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive virksomhed indenfor handel og industri og anden dermed i forbindelse stående virksomhed (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-11-26 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af to bestyrelsesmedlemmer i forening eller af et bestyrelsesmedlem i forening med en direktør. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-11-26 tilføjes Vedtægter: 1999-11-26 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-08-27 tilføjes Navne: BAXI HOLDING A/S (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1999-08-26 fjernes Navne: HS GROUP A/S (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1999-07-02 tilføjes Kapital (Kapital): 48.000.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-07-02 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-04-08 tilføjes Omlægningsperiode slut: 1999-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-04-08 tilføjes Omlægningsperiode start: 1999-04-08 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-03-01 tilføjes Bestyrelse: Peter Robert Johnson (næstformand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-03-01 fjernes Bestyrelse: Laurence King (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-10-23 tilføjes Navne: HS GROUP A/S (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1993-10-22 fjernes Navne: GFJURA 32 A/S (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1993-10-22 tilføjes Kapital (Kapital): 10.000.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-10-22 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-10-22 fjernes Bestyrelse: Jan-Erik Gunnar Svensson (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-10-22 fjernes Direktion: Klaus Søgaard (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-10-22 fjernes Revisor: PAO, KØBENHAVN A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-01-12 tilføjes Kapital (Kapital): 500.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-01-12 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-01-06 tilføjes Beliggenhedsadresse: Smedevej 2, 6880 Tarm (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1993-01-06 tilføjes Bestyrelse: Jan-Erik Gunnar Svensson (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-01-06 tilføjes Direktion: Klaus Søgaard (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-01-06 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1994-04-07 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-01-06 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1993-01-06 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-01-06 tilføjes Hovedbranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1993-01-06 tilføjes Navne: GFJURA 32 A/S (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1993-01-06 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-01-06 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-01-06 tilføjes Revisor: PAO, KØBENHAVN A/S, ERNST & YOUNG Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-01-06 tilføjes Stiftere: Klaus Søgaard, Jan-Erik Gunnar Svensson, GORRISSEN FEDERSPIEL KOMPLEMENTAR ADVOKATANPARTSSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-01-06 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1993-01-06 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)