Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Direktion | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Navne | Regnskabs år | Revisor | ||||
Stiftere | Virksomhedsform | Årsbeskæftigelse | Kvartalsbeskæftigelse | ||||
Bestyrelse | Kontaktoplysninger | Formål | Tegningsregel | ||||
Vedtægter | Kapital | Kapitalvaluta |
Den 2002-08-16 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-08-16 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-08-15 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-08-16 fjernes Beliggenhedsadresse: Bavnevolden 25, 2760 Måløv (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2002-08-16 fjernes Direktion: Arne Bent Stuhr (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-08-16 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 1993-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-08-16 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1993-01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-08-16 fjernes Hovedbranche: Rådgivende ingeniørvirksomhed indenfor byggeri og anlægsarbejder (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2002-08-16 fjernes Navne: BENT STUHR A/S. RÅDGIVENDE INGENIØRFIRMA (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2002-08-16 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-08-16 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-08-16 fjernes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-08-16 fjernes Stiftere: Lars Stuhr, Kirsten Else Stuhr, Arne Bent Stuhr (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-08-16 fjernes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2001-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2003-05-12)
Den 2001-10-09 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-10-08 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2002-04-22)
Den 2001-08-27 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-08-26 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2002-02-01)
Den 2001-06-29 fjernes Bestyrelse: Arne Bent Stuhr (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2001-10-12)
Den 2000-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2002-05-24)
Den 2000-11-01 fjernes Kontaktoplysninger: stuhr@bentstuhr.dk (offentliggjort 2000-04-01)
Den 2000-10-30 tilføjes Beliggenhedsadresse: Bavnevolden 25, 2760 Måløv (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2000-10-29 fjernes Beliggenhedsadresse: Christians Brygge 24, 1559 København V (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2000-10-30 tilføjes Formål: Selskabets formål er rådgivende ingeniørvirksomhed (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-10-30 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af to medlemmer af bestyrelsen i forening eller af en direktør (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-10-30 tilføjes Vedtægter: 2000-10-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-01-23 tilføjes Kontaktoplysninger: stuhr@bentstuhr.dk (offentliggjort 2000-04-01)
Den 1999-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2000-07-18)
Den 1999-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2001-07-24)
Den 1999-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2000-06-28)
Den 1999-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2000-04-01)
Den 1999-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 1999-10-16)
Den 1998-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2000-06-29)
Den 1997-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 1999-10-17)
Den 1993-01-25 tilføjes Kapital (Kapital): 500.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-01-25 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-01-20 tilføjes Beliggenhedsadresse: Christians Brygge 24, 1559 København V (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1993-01-20 tilføjes Bestyrelse: Arne Bent Stuhr (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-01-20 tilføjes Direktion: Arne Bent Stuhr (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-01-20 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1993-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-01-20 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1993-01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-01-20 tilføjes Hovedbranche: Rådgivende ingeniørvirksomhed indenfor byggeri og anlægsarbejder (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1993-01-20 tilføjes Navne: BENT STUHR A/S. RÅDGIVENDE INGENIØRFIRMA (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1993-01-20 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-01-20 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-01-20 tilføjes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-01-20 tilføjes Stiftere: Lars Stuhr, Kirsten Else Stuhr, Arne Bent Stuhr (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-01-20 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1993-01-20 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)