Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Kaj Abrahamsen | 10.01.2018 | 24.09.2020 | direktør |
Merete Primdahl | 10.01.2018 | 24.09.2020 | direktør |
Merete Primdahl | 03.06.2016 | 10.12.2017 | direktør |
Kaj Abrahamsen | 15.12.1992 | 10.12.2017 | direktion |
Preben Bang Henriksen | 15.12.1992 | 26.05.1993 | direktion |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Merete Primdahl | 15.12.1992 | 03.06.2016 | bestyrelse |