Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Kim Elsass | 31.07.2002 | 22.12.2005 | direktion |
Carl Strøjer Hjermind | 12.01.2000 | 15.05.2000 | direktør |
Henrik Wagn Kisselhegn Petersen | 01.05.1998 | 12.01.2000 | direktion |
Hans-Henrik Søndersted-Olsen | 05.09.1996 | 01.05.1998 | direktion |
Henrik Wagn Kisselhegn Petersen | 01.12.1992 | 28.11.1996 | direktion |
Kim Elsass | 01.12.1992 | 24.08.1995 | direktion |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Lars Rohde | 14.12.2004 | 04.10.2005 | bestyrelse |
Søren Holck-Andersen | 01.10.2003 | 04.10.2005 | formand |
Elinor Elsass | 01.10.2003 | 14.12.2004 | bestyrelse |
Kim Elsass | 21.02.2003 | 22.12.2005 | bestyrelse |
Claus Erik Christoffersen | 21.02.2003 | 01.10.2003 | bestyrelse |
Michael Ziegler | 26.10.2001 | 01.10.2003 | bestyrelse |
Jørgen Bendik Elmer | 26.10.2001 | 21.02.2003 | bestyrelse |
Christian Bendik Elmer | 26.10.2001 | 21.02.2003 | bestyrelse |
Kresten Kloch | 30.05.2001 | 26.10.2001 | bestyrelse |
Torben Krog | 15.05.2000 | 26.10.2001 | bestyrelse |
Claus Erik Christoffersen | 15.05.2000 | 26.10.2001 | bestyrelse |
John Hoffmann | 15.05.2000 | 30.05.2001 | bestyrelse |
Hans-Henrik Søndersted-Olsen | 05.09.1996 | 01.05.1998 | bestyrelse |
Jan Kristensen | 15.05.1996 | 28.11.1996 | bestyrelse |
Søren Holck-Andersen | 01.12.1992 | 15.05.2000 | bestyrelse |
Kim Elsass | 01.12.1992 | 15.05.2000 | bestyrelse |
Henrik Wagn Kisselhegn Petersen | 01.12.1992 | 15.05.2000 | bestyrelse |
Gwen Maiyanne Shastynn Ravn | 01.12.1992 | 02.08.1995 | bestyrelse |