Bestyrelse | Dato | Rolle |
---|---|---|
Helle Bakgaard Kunde | 20.06.2003 | bestyrelsesmedlem |
Henrik Ole Håkonsson | 18.04.2001 | bestyrelsesmedlem |
Jesper Kunde | 18.04.2001 | bestyrelsesmedlem |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Michael Ritto | 12.07.2001 | 01.11.2003 | bestyrelsesmedlem |
Gaute Mikkel Nyfelt Høgh | 18.04.2001 | 20.06.2003 | bestyrelsesmedlem |
Kai Peter David Thorngård Hammerich | 18.04.2001 | 31.12.2001 | bestyrelsesmedlem |
Peter Asboe | 18.04.2001 | 12.07.2001 | bestyrelsesmedlem |