Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Interessenter | Kontaktoplysninger | Legale ejere | Navne | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Revisor | Virksomhedsform | ||||
Tegningsregel | Vedtægter | Formål | Årsbeskæftigelse |
Den 2019-10-17 tilføjes Virksomhedsstatus: SLETTET (offentliggjort 2019-10-17)
Den 2019-10-17 fjernes Virksomhedsstatus: SLETTET (offentliggjort 2019-10-17)
Den 2019-10-16 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2019-10-17)
Den 2019-10-17 fjernes Beliggenhedsadresse: Ewaldsgade 7, 2200 København N (offentliggjort 2019-10-17)
Den 2019-10-17 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 1997-12-31 (offentliggjort 2019-10-17)
Den 2019-10-17 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1997-01-01 (offentliggjort 2019-10-17)
Den 2019-10-17 fjernes Hovedbranche: Administration af fast ejendom på kontraktbasis (offentliggjort 2019-10-17)
Den 2019-10-17 fjernes Interessenter: BROVADVEJ 56. FREDERICIA ApS (offentliggjort 2019-10-17)
Den 2019-10-17 fjernes Kontaktoplysninger: info@nectaram.com (offentliggjort 2019-10-17)
Den 2019-10-17 fjernes Legale ejere: Cai Schat Behrend, Henrik Schandorph Nyegaard, Mogens Dreyer, Per Fogh Nielsen, Søren Theilgaard, Bjarne Finn Wentoft, Frans Grandjean, Birthe Hanne Grøndal, Jette Lene Gargas (offentliggjort 2019-10-17)
Den 2019-10-17 fjernes Navne: K/S BROVADVEJ. FREDERICIA (offentliggjort 2019-10-17)
Den 2019-10-17 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2019-10-17)
Den 2019-10-17 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2019-10-17)
Den 2019-10-17 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2019-10-17)
Den 2019-10-17 fjernes Revisor: BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2019-10-17)
Den 2019-10-17 fjernes Virksomhedsform: 40 (offentliggjort 2019-10-17)
Den 2018-10-29 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en likvidator (offentliggjort 2019-10-17)
Den 2018-09-05 tilføjes Beliggenhedsadresse: Ewaldsgade 7, 2200 København N (offentliggjort 2019-10-17)
Den 2018-09-04 fjernes Beliggenhedsadresse: Regnbuepladsen 5, 4., 1550 København V (offentliggjort 2018-09-05)
Den 2018-09-05 tilføjes Kontaktoplysninger: info@nectaram.com (offentliggjort 2019-10-17)
Den 2017-01-26 tilføjes Beliggenhedsadresse: Regnbuepladsen 5, 4., 1550 København V (offentliggjort 2018-09-05)
Den 2017-01-25 fjernes Beliggenhedsadresse: Regnbuepladsen 5, 4., 1550 København V (offentliggjort 2017-01-26)
Den 2017-01-26 fjernes Kontaktoplysninger: blj@kristensenproperties.com (offentliggjort 2017-01-26)
Den 2016-10-09 tilføjes Legale ejere: Jette Lene Gargas (offentliggjort 2019-10-17)
Den 2016-10-09 fjernes Legale ejere: Gert Tommy Gargas (offentliggjort 2018-06-18)
Den 2016-07-08 tilføjes Vedtægter: 2016-07-08 (offentliggjort 2019-10-17)
Den 2016-03-29 tilføjes Vedtægter: 2016-03-29 (offentliggjort 2016-09-13)
Den 2015-10-27 tilføjes Beliggenhedsadresse: Regnbuepladsen 5, 4., 1550 København V (offentliggjort 2017-01-26)
Den 2015-10-26 fjernes Beliggenhedsadresse: Rugårdsvej 46, 2., 5000 Odense C (offentliggjort 2015-10-27)
Den 2015-10-27 tilføjes Hovedbranche: Administration af fast ejendom på kontraktbasis (offentliggjort 2019-10-17)
Den 2015-10-26 fjernes Hovedbranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2015-10-27)
Den 2014-03-31 tilføjes Beliggenhedsadresse: Rugårdsvej 46, 2., 5000 Odense C (offentliggjort 2015-10-27)
Den 2014-03-30 fjernes Beliggenhedsadresse: Rugårdsvej 46, 2., 5000 Odense C (offentliggjort 2014-03-31)
Den 2014-03-31 tilføjes Kontaktoplysninger: blj@kristensenproperties.com (offentliggjort 2017-01-26)
Den 2012-06-20 tilføjes Beliggenhedsadresse: Rugårdsvej 46, 2., 5000 Odense C (offentliggjort 2014-03-31)
Den 2012-06-19 fjernes Beliggenhedsadresse: Filosofgangen 20, 5000 Odense C (offentliggjort 2008-06-02)
Den 2011-10-17 tilføjes Legale ejere: Birthe Hanne Grøndal (offentliggjort 2019-10-17)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2015-10-27)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-11-27 tilføjes Beliggenhedsadresse: Filosofgangen 20, 5000 Odense C (offentliggjort 2008-06-02)
Den 2007-11-26 fjernes Beliggenhedsadresse: H.C. Ørsteds Vej 38, 2. th., 1879 Frederiksberg C (offentliggjort 2001-12-05)
Den 2007-11-27 tilføjes Formål: Selskabets formål er at erhverve og udleje følgende faste ejendomme: Brovadvej 56, Fredericia, matr. nr. 22E Erritsø by, Erritsø. (offentliggjort 2019-10-17)
Den 2007-11-27 tilføjes Tegningsregel: Selskabet repræsenteres i alle forhold udadtil af komplementaren, hvilket indebærer, at selskabet til enhver tid tegnes af de samme personer, der er tegningsberettigede i komplementarselkabet. (offentliggjort 2018-11-13)
Den 2007-11-27 tilføjes Vedtægter: 2007-11-27 (offentliggjort 2016-04-19)
Den 2001-11-15 tilføjes Beliggenhedsadresse: H.C. Ørsteds Vej 38, 2. th., 1879 Frederiksberg C (offentliggjort 2001-12-05)
Den 2001-11-14 fjernes Beliggenhedsadresse: På Højden 18, 2900 Hellerup (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1999-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2001-07-24)
Den 1998-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2000-06-29)
Den 1996-06-30 tilføjes Interessenter: BROVADVEJ 56. FREDERICIA ApS (offentliggjort 2019-10-17)
Den 1996-06-30 tilføjes Revisor: BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2019-10-17)
Den 1992-07-01 tilføjes Legale ejere: Frans Grandjean (offentliggjort 2019-10-17)
Den 1992-06-30 tilføjes Beliggenhedsadresse: På Højden 18, 2900 Hellerup (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1992-06-30 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1997-12-31 (offentliggjort 2019-10-17)
Den 1992-06-30 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1997-01-01 (offentliggjort 2019-10-17)
Den 1992-06-30 tilføjes Hovedbranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1992-06-30 tilføjes Legale ejere: Søren Theilgaard, Bjarne Finn Wentoft (offentliggjort 2019-10-17)
Den 1992-06-29 tilføjes Legale ejere: Henrik Schandorph Nyegaard, Mogens Dreyer, Per Fogh Nielsen (offentliggjort 2019-10-17)
Den 1992-06-24 tilføjes Legale ejere: Gert Tommy Gargas (offentliggjort 2018-06-18)
Den 1992-06-03 tilføjes Legale ejere: Cai Schat Behrend (offentliggjort 2019-10-17)
Den 1992-06-30 tilføjes Navne: K/S BROVADVEJ. FREDERICIA (offentliggjort 2019-10-17)
Den 1992-06-30 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2019-10-17)
Den 1992-06-30 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2019-10-17)
Den 1992-06-30 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2019-10-17)
Den 1992-06-30 tilføjes Virksomhedsform: 40 (offentliggjort 2019-10-17)
Den 1992-06-30 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2019-10-17)