Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Revision fravalgt | Revisor | Beliggenhedsadresse | ||||
Hovedbranche | Legale ejere | Reelle ejere | Bestyrelse | ||||
Direktion | Formål | Tegningsregel | Vedtægter | ||||
Navne | Kapital | Kapitalvaluta | Første regnskabsperiode | ||||
Regnskabs år | Stiftere | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2023-12-13 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2023-01-16 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2023-01-17)
Den 2023-01-15 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2023-01-17)
Den 2023-01-16 fjernes Revisor: REVISIONSFIRMAET P KELLERSTRØM (offentliggjort 2023-01-17)
Den 2023-01-16 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-11-29 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-12-09 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-12-19 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-12-20 tilføjes Beliggenhedsadresse: Slotsvej 28, 2920 Charlottenlund (offentliggjort 2018-12-20)
Den 2018-12-19 fjernes Beliggenhedsadresse: Slotsvej 28, 2920 Charlottenlund (offentliggjort 2018-12-20)
Den 2018-12-06 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-12-01 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-12-05 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2009-04-30 tilføjes Beliggenhedsadresse: Slotsvej 28, 2920 Charlottenlund (offentliggjort 2018-12-20)
Den 2009-04-29 fjernes Beliggenhedsadresse: Slotsvej 26, 2920 Charlottenlund (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2009-01-01 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2011-10-19)
Den 2008-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2007-12-23)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2007-12-23)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2004-01-01 tilføjes Legale ejere: Kerrn Schmidt-Jørgensen (offentliggjort 2017-11-20)
Den 2004-01-01 tilføjes Reelle ejere: Kerrn Schmidt-Jørgensen (offentliggjort 2017-11-20)
Den 1995-12-29 tilføjes Revisor: REVISIONSFIRMAET P KELLERSTRØM (offentliggjort 2023-01-17)
Den 1995-12-29 fjernes Revisor: MUNGIS A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-01-27 fjernes Bestyrelse: Kerrn Schmidt-Jørgensen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1995-01-27 fjernes Direktion: Niels Henrik Faaborg-Andersen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1994-12-29 tilføjes Formål: Selskabets formål er drive virksomhed evt. sammen med andre ved køb, salg, kontrahering af enhver skibstype, skibsbefragtning, rederivirksomhed, handel og anden virksomhed i forbindelse hermed. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-12-29 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af een direktør. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-12-29 tilføjes Vedtægter: 1994-12-29 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-06-15 tilføjes Navne: CAMMA ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1993-06-14 fjernes Navne: VICH 3519 ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1993-06-14 fjernes Direktion: Victor Christoffersen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1993-06-14 fjernes Revisor: Nis Jørn Bennetzen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-01-13 tilføjes Kapital (Kapital): 200.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-01-13 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-01-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Slotsvej 26, 2920 Charlottenlund (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1993-01-01 tilføjes Bestyrelse: Kerrn Schmidt-Jørgensen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1993-01-01 tilføjes Direktion: Victor Christoffersen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1993-01-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1994-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-01-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1993-01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-01-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1993-01-01 tilføjes Navne: VICH 3519 ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1993-01-01 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-01-01 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-01-01 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2023-01-17)
Den 1993-01-01 tilføjes Revisor: Nis Jørn Bennetzen, MUNGIS A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-01-01 tilføjes Stiftere: VICTOR CHRISTOFFERSEN ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-01-01 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1993-01-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)