Sektion (alle) | |||||||
Binavne | Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Navne | Regnskabs år | Revisor | ||||
Stiftere | Virksomhedsform | Bestyrelse | Direktion | ||||
Formål | Tegningsregel | Vedtægter | Kapital | ||||
Kapitalvaluta |
Den 2005-10-26 fjernes Binavne: DANSK/INTERNATIONAL KUNSTFORMIDLING ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-10-25 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-10-25 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-10-24 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-10-25 fjernes Beliggenhedsadresse: Fyrresvinget 25, 8600 Silkeborg (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-10-25 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 1994-05-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-10-25 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1992-12-18 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-10-25 fjernes Hovedbranche: Selvstændigt udøvende kunstnere (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-10-25 fjernes Navne: D.I.K. 1995 ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 2005-10-25 fjernes Regnskabs år: --05-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-10-25 fjernes Regnskabs år: --06-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-10-25 fjernes Revisor: John Møller Nielsen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-10-25 fjernes Stiftere: "ApS 17. AUGUST 1995" (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-10-25 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2004-03-26 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-03-25 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-03-04 fjernes Bestyrelse: Jens Anton Mølbjerg (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-03-04 fjernes Direktion: Svend Poulsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-01-19 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-01-18 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-12-01 tilføjes Revisor: John Møller Nielsen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-12-01 fjernes Revisor: Richard Wiborg Jensen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-11-01 tilføjes Formål: Selskabets formål er køb og salg samt restaurering af malerier, kunstgenstande, antikviteter og lignende. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-11-01 tilføjes Revisor: Richard Wiborg Jensen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-11-01 fjernes Revisor: Robert Meldgaard Knudsen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-11-01 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af likvidator alene (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-11-01 tilføjes Vedtægter: 1996-11-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-02-23 tilføjes Navne: D.I.K. 1995 ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1996-02-22 fjernes Navne: DANSK/INTERNATIONAL KUNSTFORMIDLING ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1995-07-21 tilføjes Navne: DANSK/INTERNATIONAL KUNSTFORMIDLING ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1995-07-20 fjernes Navne: PHS 245 ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1995-07-20 fjernes Direktion: Peter Huuse Sørensen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-07-20 fjernes Revisor: J.C. Nørgaard / Dansk Revision I/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-01-06 tilføjes Kapital (Kapital): 200.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-01-06 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-12-18 tilføjes Beliggenhedsadresse: Fyrresvinget 25, 8600 Silkeborg (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1992-12-18 tilføjes Bestyrelse: Jens Anton Mølbjerg (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-12-18 tilføjes Binavne: DANSK/INTERNATIONAL KUNSTFORMIDLING ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-12-18 tilføjes Direktion: Peter Huuse Sørensen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-12-18 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1994-05-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-12-18 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1992-12-18 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-12-18 tilføjes Hovedbranche: Selvstændigt udøvende kunstnere (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1992-12-18 tilføjes Navne: PHS 245 ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1992-12-18 tilføjes Regnskabs år: --05-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-12-18 tilføjes Regnskabs år: --06-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-12-18 tilføjes Revisor: J.C. Nørgaard / Dansk Revision I/S, Robert Meldgaard Knudsen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-12-18 tilføjes Stiftere: "ApS 17. AUGUST 1995" (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-12-18 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1992-12-18 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)