Direktion | Dato | Rolle |
---|---|---|
Marian Riff Tranberg | 26.05.2014 | direktion |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Kim Frederiksen | 29.06.1992 | 26.05.2014 | direktion |
Bestyrelse | Dato | Rolle |
---|---|---|
Henriette Dumitrescu Riff Tranberg | 26.05.2014 | formand |
Camilla Riff Bogaerdt | 01.09.2002 | bestyrelse |
Marian Riff Tranberg | 29.06.1992 | bestyrelse |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Kim Frederiksen | 29.06.1992 | 19.07.2014 | bestyrelse |
Lisbeth Bertha Bossow | 29.06.1992 | 15.01.1998 | bestyrelse |
Tage Richard Julian Bossow-Frederiksen | 29.06.1992 | 25.06.1996 | bestyrelse |