Direktion | Dato | Rolle |
---|---|---|
Kirstine Marie Andreasen | 28.01.2021 | direktør |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Erik Krag | 23.12.1992 | 28.01.2021 | direktion |
Bestyrelse | Dato | Rolle |
---|---|---|
Lena Bergitte Schmidt | 28.01.2021 | formand |
Kirstine Marie Andreasen | 30.08.2016 | bestyrelsesmedlem |
Lena Birgit Krag | 23.12.1992 | bestyrelse |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Lena Bergitte Schmidt | 30.08.2016 | 27.01.2021 | bestyrelsesmedlem |
Erik Krag | 23.12.1992 | 28.01.2021 | bestyrelse |
Hans Jacob Lindgreen | 23.12.1992 | 30.08.2016 | bestyrelse |
Peter Dahl | 23.12.1992 | 05.04.1993 | bestyrelse |