Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Søren Andrup Aaen | 27.11.1992 | 20.06.2008 | direktion |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Peter Bjerregaard Jepsen | 31.03.1995 | 21.12.2000 | bestyrelse |
Søren Andrup Aaen | 27.11.1992 | 21.12.2000 | bestyrelse |
Susanne Bruhn Aaen | 27.11.1992 | 21.12.2000 | bestyrelse |
Henning Jakobsen | 27.11.1992 | 31.03.1995 | bestyrelse |