Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsform | Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Interessenter | Navne | Regnskabs år | ||||
Revisor | Formål | Tegningsregel | Vedtægter | ||||
Bestyrelse | Årsbeskæftigelse |
Den 2001-10-03 tilføjes Virksomhedsform: 40 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2001-10-03 fjernes Virksomhedsform: 40 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2001-10-02 fjernes Virksomhedsform: 40 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2001-10-03 tilføjes Virksomhedsstatus: SLETTET (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-10-03 fjernes Virksomhedsstatus: SLETTET (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-10-02 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-10-03 fjernes Beliggenhedsadresse: Slotsmarken 18, 2970 Hørsholm (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2001-10-03 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 1995-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-10-03 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1995-01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-10-03 fjernes Hovedbranche: Udlejning af containere (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2001-10-03 fjernes Interessenter: NORDIC TRANSPORTLEASING II ApS (offentliggjort 1999-10-16)
Den 2001-10-03 fjernes Navne: K/S NORDIC TRANSPORTLEASING II (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2001-10-03 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-10-03 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-10-03 fjernes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-03-15 tilføjes Formål: Selskabets formål er at indgå kontrakt om køb af containere fra P & O Containers Limited og umiddelbart efter levering af containerne at udleje disse til Genstar Container Corporation samt at finansiere købet gennem optagelse af et lån på i alt USD 33.438.000,00, samt yde sikkerhed for lånene, herunder sikkerhed i form af pant i containerne og leasingaftalen og for sine øvrige kontraktslige forpligtelser. Selskabet er ikke berettiget til at drive anden virksomhed end her nævnt. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-03-15 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af likvidator (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-03-15 tilføjes Vedtægter: 2001-03-15 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-03-15 fjernes Bestyrelse: Flemming Bo Pelby (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-03-30 tilføjes Beliggenhedsadresse: Slotsmarken 18, 2970 Hørsholm (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2000-03-29 fjernes Beliggenhedsadresse: Højbro Plads 13, 2., 1200 København K (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2000-03-30 fjernes Bestyrelse: Andrew Cameron (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2001-07-24)
Den 1999-10-16 tilføjes Beliggenhedsadresse: Højbro Plads 13, 2., 1200 København K (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1999-10-16 tilføjes Hovedbranche: Udlejning af containere (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1999-10-16 tilføjes Interessenter: NORDIC TRANSPORTLEASING II ApS (offentliggjort 1999-10-16)
Den 1999-10-16 tilføjes Navne: K/S NORDIC TRANSPORTLEASING II (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1999-10-16 tilføjes Virksomhedsform: 40 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1999-04-28 fjernes Bestyrelse: Anette Vinther Wendelboe-Nielsen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2000-06-29)
Den 1997-03-19 tilføjes Bestyrelse: Andrew Cameron (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-03-19 fjernes Bestyrelse: Niels Ravnkilde Olsen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-05-21 tilføjes Bestyrelse: Niels Ravnkilde Olsen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-05-21 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1995-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-05-21 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1995-01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-05-21 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-05-21 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-05-21 tilføjes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-05-21 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)